MONSMA DE KORTE PIETER ABRAHAM
Informe ejecutivo de MONSMA DE KORTE PIETER ABRAHAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MONSMA DE KORTE PIETER ABRAHAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFA TRANSPORT SERVICE SL | Presidente | 28/07/2011 | |
ALFA TRANSPORT SERVICE SL | Consejero | 28/07/2011 |
VINCULACIONES DE MONSMA DE KORTE PIETER ABRAHAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONSMA DE KORTE PIETER ABRAHAM
Empresa: MARTICO SL
Consejero
- Monsma De Korte Pieter Abraham
Presidente
- Monsma De Korte Pieter Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5259 , F 175, S 8, H BI 15524, I/A 34 (24/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-48
Empresa: MARTICO VALENCIA SL
Consejero
- Monsma De Korte Pieter Abraham
Presidente
- Monsma De Korte Pieter Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9727, L 7009, F 141, S 8, H V 27435, I/A 39 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-46
Empresa: SOLAR DE URI SL
Liquidador
- Monsma De Korte Pieter Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5020 , F 185, S 8, H BI 25902, I/A 15 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-48
Empresa: SOLAR DE URI SL
Administrador Unico
- Monsma De Korte Pieter Abraham
Liquidador
- Monsma De Korte Pieter Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5020 , F 185, S 8, H BI 25902, I/A 15 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-48
Empresa: MARTICO VALENCIA SL
Socio Único
- Monsma De Korte Pieter Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4562, L 1873, F 67, S 8, H V 27435, I/A 26 (26/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-46
Empresa: ALFA TRANSPORT SERVICE SL
Consejero
- Madariaga Gangoiti Iratxe
- Monsma De Korte Pieter Abraham
- Nuñez Cespedes Ibon
Presidente
- Monsma De Korte Pieter Abraham
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3314 , F 42, S 8, H BI 15518, I/A 10 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-48
Empresa: ALFA TRANSPORT SERVICE SL
Administrador Unico
- Monsma De Korte Pieter Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3314 , F 42, S 8, H BI 15518, I/A 10 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-48
Empresa: MARTICO SL
Consejero
- Molina Garcia Jorge
- Monsma De Korte Pieter Abraham
- Nuñez Cespedes Ibon
Presidente
- Monsma De Korte Pieter Abraham
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 146, S 8, H BI 15524, I/A 24 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-48
Empresa: MARTICO SL
Administrador Unico
- Monsma De Korte Pieter Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 146, S 8, H BI 15524, I/A 24 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-48
Empresa: MARTICO VALENCIA SL
Consejero
- Manglano Sada Jose Daniel
- Monsma De Korte Pieter Abraham
- San Feliu Martinez Francisco
Presidente
- Monsma De Korte Pieter Abraham
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4562, L 1873, F 67, S 8, H V 27435, I/A 24 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-46
VER MAS ACTOS
Información de MONSMA DE KORTE PIETER ABRAHAM
Mostramos los datos de MONSMA DE KORTE PIETER ABRAHAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONSMA DE KORTE PIETER ABRAHAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos