NUEZ NAVARRO ANA MARIA
Informe ejecutivo de NUEZ NAVARRO ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NUEZ NAVARRO ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEZ NAVARRO SL | Secretario | 19/07/2012 | |
NUEZ NAVARRO SL | Consejero | 19/07/2012 | |
IDEE GESTION 2010 SL | Socio Unico | 24/02/2010 | |
IDEE GESTION 2010 SL | Administrador Unico | 24/02/2010 |
VINCULACIONES DE NUEZ NAVARRO ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUEZ NAVARRO ANA MARIA
Empresa: LA TOBA XXI SL
Administrador Unico
- Nuez Navarro Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3110 , F 175, S 8, H Z 22739, I/A 10 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-50
Empresa: TOCASAS 2005 SL
Liquidador
- Nuez Navarro Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3350 , F 64, S 8, H Z 40563, I/A 4 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-50
Empresa: TOCASAS 2005 SL
Administrador Unico
- Nuez Navarro Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3350 , F 64, S 8, H Z 40563, I/A 4 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-50
Empresa: ALBAÑILERIA Y CONSTRUCCION ANFER SL
Administrador Unico
- Nuez Navarro Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1780 , F 126, S 8, H Z 16441, I/A 9 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-50
Empresa: NUEZ NAVARRO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Navarro Laborda Antonia-maria
- Nuez Aguilar Antonio
- Nuez Navarro Ana Maria
- Nuez Navarro Carmen
- Nuez Navarro Manuel
Presidente
Secretario
- Nuez Navarro Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3322 , F 79, S 8, H Z 40034, I/A 5 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-50
Empresa: LA TOBA XXI SL
Administrador Unico
- Nuez Navarro Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3110 , F 175, S 8, H Z 22739, I/A 9 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-50
Empresa: ALBAÑILERIA Y CONSTRUCCION ANFER SL
Administrador Unico
- Nuez Navarro Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1780 , F 126, S 8, H Z 16441, I/A 7 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-50
Empresa: TOCASAS 2005 SL
Administrador Unico
- Nuez Navarro Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3350 , F 64, S 8, H Z 40563, I/A 3 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-50
Administrador Unico
- Nuez Navarro Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3645 , F 174, S 8, H Z 47008, I/A 2 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-50
Socio Único
- Nuez Navarro Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3645 , F 174, S 8, H Z 47008, I/A 2 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-50
Información de NUEZ NAVARRO ANA MARIA
Mostramos los datos de NUEZ NAVARRO ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUEZ NAVARRO ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos