NUEZ AGUILAR ANTONIO
Informe ejecutivo de NUEZ AGUILAR ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
VINCULACIONES DE NUEZ AGUILAR ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUEZ AGUILAR ANTONIO
Empresa: ALBAÑILERIA Y CONSTRUCCION ANFER SL
Apoderado
- Nuez Aguilar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4347 , F 161, S 8, H Z 16441, I/A 10 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-50
Empresa: INMOBILIARIA CAZAR SL
Administrador Solidario
- Nuez Aguilar Antonio
- Pallares Mata Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3067 , F 6, S 8, H Z 5675, I/A 5 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-50
Empresa: EBRO SERVET URBANA SL
Administrador Mancomunado
- Nuez Aguilar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3039 , F 12, S 8, H Z 35238, I/A 5 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-50
Empresa: NUEZ NAVARRO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Navarro Laborda Antonia-maria
- Nuez Aguilar Antonio
- Nuez Navarro Ana Maria
- Nuez Navarro Carmen
- Nuez Navarro Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3322 , F 79, S 8, H Z 40034, I/A 5 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-50
Empresa: NUEZ NAVARRO SL
Administrador Unico
- Nuez Aguilar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3322 , F 79, S 8, H Z 40034, I/A 5 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-50
Empresa: LA TOBA XXI SL
Administrador Unico
- Nuez Aguilar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3110 , F 175, S 8, H Z 22739, I/A 9 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-50
Empresa: ALBAÑILERIA Y CONSTRUCCION ANFER SL
Administrador Unico
- Nuez Aguilar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1780 , F 126, S 8, H Z 16441, I/A 7 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-50
Empresa: TOCASAS 2005 SL
Administrador Unico
- Nuez Aguilar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3350 , F 64, S 8, H Z 40563, I/A 3 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-50
Empresa: PONTO MAR 2006 SL
Administrador Mancomunado
- Nuez Aguilar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3455 , F 178, S 8, H Z 42533, I/A 4 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-88-50
Empresa: LARIX TREINTA SL
Administrador Mancomunado
- Lacasta Lanaspa Eduardo
- Nuez Aguilar Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2685 , F 133, S 8, H Z 29381, I/A 5 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-50
VER MAS ACTOS
Información de NUEZ AGUILAR ANTONIO
Mostramos los datos de NUEZ AGUILAR ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUEZ AGUILAR ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos