NORMENT PHILIP EVAN
Informe ejecutivo de NORMENT PHILIP EVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NORMENT PHILIP EVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TERRATEST GROUP SL | Consejero | 21/07/2017 | 17/01/2019 |
GTCEISU CONSTRUCCION SA | Consejero | 03/12/2014 | 14/01/2019 |
VINCULACIONES DE NORMENT PHILIP EVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NORMENT PHILIP EVAN
Empresa: TERRATEST GROUP SL
Consejero
- Kalawski Eva Monica
- Lopez Jimenez Pedro Jose
- Norment Philip Evan
- Sigler Mary Ann
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36372 , F 8, S 8, H M 650517, I/A 10 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-28
Empresa: GTCEISU CONSTRUCCION SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Kalawski Eva Monica
- Lopez Jimenez Pedro Jose
- Norment Philip Evan
- Sigler Mary Ann
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35567 , F 210, S 8, H M 66717, I/A 168 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Empresa: TERRATEST GROUP SL
Consejero
- Kalawski Eva Monica
- Lopez Jimenez Pedro Jose
- Norment Philip Evan
- Sigler Mary Ann
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36200 , F 35, S 8, H M 650517, I/A 1 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-28
Empresa: GTCEISU CONSTRUCCION SA
Consejero
- Kalawski Eva Monica
- Lopez Jimenez Pedro Jose
- Norment Philip Evan
- Sigler Mary Ann
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5311 , F 93, S 8, H BI 60737, I/A 9 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-48
Información de NORMENT PHILIP EVAN
Mostramos los datos de NORMENT PHILIP EVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NORMENT PHILIP EVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos