KALAWSKI EVA MONICA
Informe ejecutivo de KALAWSKI EVA MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE KALAWSKI EVA MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIFESCAN SPAIN SL | Administrador Solidario | 09/08/2018 | 08/11/2019 |
TERRATEST GROUP SL | Vicepresidente | 21/07/2017 | 17/01/2019 |
TERRATEST GROUP SL | Consejero | 21/07/2017 | 17/01/2019 |
GTCEISU CONSTRUCCION SA | Consejero Delegado Solidario | 11/06/2015 | 14/01/2019 |
GTCEISU CONSTRUCCION SA | Vicesecret. | 03/12/2014 | 14/01/2019 |
GTCEISU CONSTRUCCION SA | Consejero | 03/12/2014 | 14/01/2019 |
VINCULACIONES DE KALAWSKI EVA MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KALAWSKI EVA MONICA
Empresa: LIFESCAN SPAIN SL
Administrador Solidario
- Kalawski Eva Monica
- Sigler Mary Ann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38053 , F 35, S 8, H M 677446, I/A 6 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-28
Empresa: TERRATEST GROUP SL
Consejero
- Kalawski Eva Monica
- Lopez Jimenez Pedro Jose
- Norment Philip Evan
- Sigler Mary Ann
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Kalawski Eva Monica
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36372 , F 8, S 8, H M 650517, I/A 10 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-28
Empresa: GTCEISU CONSTRUCCION SA
Consejero Delegado Solidario
- Kalawski Eva Monica
- Sigler Mary Ann
Consejero
- Kalawski Eva Monica
- Lopez Jimenez Pedro Jose
- Norment Philip Evan
- Sigler Mary Ann
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
- Kalawski Eva Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35567 , F 210, S 8, H M 66717, I/A 168 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Empresa: LIFESCAN SPAIN SL
Administrador Solidario
- Kalawski Eva Monica
- Sigler Mary Ann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38053 , F 30, S 8, H M 677446, I/A 1 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-28
Empresa: TERRATEST GROUP SL
Consejero
- Kalawski Eva Monica
- Lopez Jimenez Pedro Jose
- Norment Philip Evan
- Sigler Mary Ann
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Kalawski Eva Monica
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36200 , F 35, S 8, H M 650517, I/A 1 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-28
Empresa: GTCEISU CONSTRUCCION SA
Consejero Delegado Solidario
- Kalawski Eva Monica
- Sigler Mary Ann
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5311 , F 97, S 8, H BI 60737, I/A 12 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-48
Empresa: GTCEISU CONSTRUCCION SA
Consejero
- Kalawski Eva Monica
- Lopez Jimenez Pedro Jose
- Norment Philip Evan
- Sigler Mary Ann
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
- Kalawski Eva Monica
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5311 , F 93, S 8, H BI 60737, I/A 9 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-48
Información de KALAWSKI EVA MONICA
Mostramos los datos de KALAWSKI EVA MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KALAWSKI EVA MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos