NOGUES GURI IGNASI
Informe ejecutivo de NOGUES GURI IGNASI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NOGUES GURI IGNASI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUALITEASY INTERNET SOLUTIONS SL | Consejero | 24/07/2024 | |
QUALITEASY INTERNET SOLUTIONS SL | Secretario | 24/07/2024 | |
N&M LEGACY HOLDINGS SL | Administrador Solidario | 17/05/2024 |
VINCULACIONES DE NOGUES GURI IGNASI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOGUES GURI IGNASI
Empresa: QUALITEASY INTERNET SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 180025, I/A 13 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-08
Empresa: N&M LEGACY HOLDINGS SL
Administrador Solidario
- Muñoz Gomez Anna
- Nogues Guri Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 615298, I/A 1 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-08
Empresa: CLICKART TALLER DE COMUNICACIO SL
Apoderado Solidario
- Nogues Guri Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49056 , F 72, S 8, H B 225743, I/A 26 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-08
Empresa: CLICKART TALLER DE COMUNICACIO SL
Apoderado Solidario
- Brau Altes Montserrat
- Nogues Guri Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33199 , F 179, S 8, H B 225743, I/A 11 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Empresa: CLICKART TALLER DE COMUNICACIO SL
Administrador Solidario
- Brau Altes Montserrat
- Nogues Guri Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33199 , F 179, S 8, H B 225743, I/A 10 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-08
Administrador Solidario
- Brau Altes Montserrat
- Nogues Guri Ignasi
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45404 , F 54, S 8, H B 486609, I/A 3 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-08
Administrador Solidario
- Brau Altes Montserrat
- Nogues Guri Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45404 , F 53, S 8, H B 486609, I/A 2 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
Empresa: CLICKART TALLER DE COMUNICACIO SL
Administrador Solidario
- Brau Altes Montserrat
- Nogues Guri Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33199 , F 178, S 8, H B 225743, I/A 7 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-08
Empresa: CLICKART TALLER DE COMUNICACIO SL
Administrador Mancomunado
- Brau Altes Montserrat
- Lopez Puertas Jose Manuel
- Nogues Guri Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33199 , F 178, S 8, H B 225743, I/A 7 (17/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-08
Información de NOGUES GURI IGNASI
Mostramos los datos de NOGUES GURI IGNASI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOGUES GURI IGNASI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos