MUÑOZ GOMEZ ANNA
Informe ejecutivo de MUÑOZ GOMEZ ANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUÑOZ GOMEZ ANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
N&M LEGACY HOLDINGS SL | Administrador Solidario | 17/05/2024 | |
PROIS EMPRESARIAL SL | Consejero Delegado Solidario | 27/06/2023 | |
PROIS EMPRESARIAL SL | Consejero | 27/06/2023 | |
PROALDAMA INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 25/03/2022 | |
PROIS EMPRESARIAL SL | Apoderado Solidario | 20/06/2016 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ GOMEZ ANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ GOMEZ ANNA
Empresa: N&M LEGACY HOLDINGS SL
Administrador Solidario
- Muñoz Gomez Anna
- Nogues Guri Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 615298, I/A 1 (17/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-08
Empresa: PROIS EMPRESARIAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Muñoz Gomez Anna
Consejero
- Gomez Quiles Nuria
- Muñoz Gomez Anna
- Muñoz Gomez David
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42490 , F 144, S 8, H B 132641, I/A 22 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-08
Empresa: PROALDAMA INVESTMENTS SL
Administrador Solidario
- Cordero Ruiz Ildefonso
- Muñoz Gomez Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48236 , F 75, S 8, H B 576949, I/A 1 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-08
Empresa: TRIOMF SERVEIS I CONSTRUCCIONS SL
Apoderado Solidario
- Muñoz Gomez Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37328 , F 59, S 8, H B 210625, I/A 17 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-08
Empresa: TRIOMF SERVEIS I CONSTRUCCIONS SL
Apoderado Solidario
- Muñoz Gomez Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37328 , F 58, S 8, H B 210625, I/A 14 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-08
Empresa: PROIS EMPRESARIAL SL
Apoderado Solidario
- Muñoz Gomez Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42490 , F 142, S 8, H B 132641, I/A 17 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-08
Información de MUÑOZ GOMEZ ANNA
Mostramos los datos de MUÑOZ GOMEZ ANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ GOMEZ ANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos