NOGUERA MOLTO ROSA MARIA
Informe ejecutivo de NOGUERA MOLTO ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NOGUERA MOLTO ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSE BERTOMEU DISTRIBUCIONES SL | Apoderado | 20/05/2016 | |
PARTIDA MADRIGUERES SL | Administrador Unico | 17/09/2015 |
VINCULACIONES DE NOGUERA MOLTO ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOGUERA MOLTO ROSA MARIA
Empresa: JOSE BERTOMEU DISTRIBUCIONES SL
Apoderado
- Noguera Molto Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2990 , F 171, S 8, H A 95556, I/A 6 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-03
Empresa: JOSE BERTOMEU DISTRIBUCIONES SL
Administrador Unico
- Noguera Molto Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2990 , F 171, S 8, H A 95556, I/A 5 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-03
Empresa: PARTIDA MADRIGUERES SL
Administrador Unico
- Noguera Molto Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3396 , F 53, S 8, H A 118216, I/A 3 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-03
Empresa: PARTIDA MADRIGUERES SL
Administrador Solidario
- Bertomeu Pallares Jose Joaquin
- Noguera Molto Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3396 , F 53, S 8, H A 118216, I/A 3 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-03
Empresa: PARTIDA MADRIGUERES SL
Administrador Solidario
- Bertomeu Pallares Jose Joaquin
- Noguera Molto Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3396 , F 52, S 8, H A 118216, I/A 2 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-03
Empresa: PARTIDA MADRIGUERES SL
Administrador Unico
- Noguera Molto Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3396 , F 52, S 8, H A 118216, I/A 2 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-03
Empresa: PARTIDA MADRIGUERES SL
Administrador Unico
- Noguera Molto Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3396 , F 51, S 8, H A 118216, I/A 1 (24/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-168-03
Información de NOGUERA MOLTO ROSA MARIA
Mostramos los datos de NOGUERA MOLTO ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOGUERA MOLTO ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos