BERTOMEU PALLARES JOSE JOAQUIN
Informe ejecutivo de BERTOMEU PALLARES JOSE JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERTOMEU PALLARES JOSE JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSE BERTOMEU DISTRIBUCIONES SL | Administrador Unico | 19/05/2016 |
VINCULACIONES DE BERTOMEU PALLARES JOSE JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERTOMEU PALLARES JOSE JOAQUIN
Empresa: JOSE BERTOMEU DISTRIBUCIONES SL
Administrador Unico
- Bertomeu Pallares Jose Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2990 , F 171, S 8, H A 95556, I/A 5 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-03
Empresa: PARTIDA MADRIGUERES SL
Administrador Solidario
- Bertomeu Pallares Jose Joaquin
- Noguera Molto Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3396 , F 53, S 8, H A 118216, I/A 3 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-03
Empresa: PARTIDA MADRIGUERES SL
Administrador Solidario
- Bertomeu Pallares Jose Joaquin
- Noguera Molto Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3396 , F 52, S 8, H A 118216, I/A 2 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-03
Información de BERTOMEU PALLARES JOSE JOAQUIN
Mostramos los datos de BERTOMEU PALLARES JOSE JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERTOMEU PALLARES JOSE JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos