NOCKER WOLFRAM
Informe ejecutivo de NOCKER WOLFRAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NOCKER WOLFRAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUNICH DENTAL SL | Administrador Solidario | 11/10/2022 | |
DENTAL CLINIC PLAZA PORTALS SL | Administrador Solidario | 07/04/2009 | 11/01/2013 |
DENTAL CLINIC PLAZA PORTALS SL | Liquidador Solidario | 11/01/2013 | 11/01/2013 |
VINCULACIONES DE NOCKER WOLFRAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOCKER WOLFRAM
Empresa: MUNICH DENTAL SL
Administrador Solidario
- Duschl Erwin Peter
- Nocker Wolfram
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 153, S 8, H PM 24787, I/A 6 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-07
Empresa: DENTAL CLINIC PLAZA PORTALS SL
Liquidador Solidario
- Duschl Erwin Peter
- Nocker Wolfram
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381 , F 214, S 8, H PM 63816, I/A 2 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-07
Empresa: DENTAL CLINIC PLAZA PORTALS SL
Administrador Solidario
- Duschl Erwin Peter
- Nocker Wolfram
Liquidador Solidario
- Duschl Erwin Peter
- Nocker Wolfram
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381 , F 214, S 8, H PM 63816, I/A 2 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-07
Empresa: DENTAL CLINIC PLAZA PORTALS SL
Administrador Solidario
- Duschl Erwin Peter
- Nocker Wolfram
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381 , F 212, S 8, H PM 63816, I/A 1 (07/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-07
Información de NOCKER WOLFRAM
Mostramos los datos de NOCKER WOLFRAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOCKER WOLFRAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos