DUSCHL ERWIN PETER
Informe ejecutivo de DUSCHL ERWIN PETER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DUSCHL ERWIN PETER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUNICH DENTAL SL | Administrador Unico | 25/01/2023 |
VINCULACIONES DE DUSCHL ERWIN PETER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DUSCHL ERWIN PETER
Empresa: MUNICH DENTAL SL
Administrador Unico
- Duschl Erwin Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 153, S 8, H PM 24787, I/A 8 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-07
Empresa: MUNICH DENTAL SL
Administrador Unico
- Duschl Erwin Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 153, S 8, H PM 24787, I/A 7 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-07
Empresa: MUNICH DENTAL SL
Administrador Unico
- Duschl Erwin Peter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 153, S 8, H PM 24787, I/A 6 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-07
Empresa: MUNICH DENTAL SL
Administrador Solidario
- Duschl Erwin Peter
- Nocker Wolfram
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1411 , F 153, S 8, H PM 24787, I/A 6 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-07
Empresa: DENTAL CLINIC PLAZA PORTALS SL
Liquidador Solidario
- Duschl Erwin Peter
- Nocker Wolfram
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381 , F 214, S 8, H PM 63816, I/A 2 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-07
Empresa: DENTAL CLINIC PLAZA PORTALS SL
Administrador Solidario
- Duschl Erwin Peter
- Nocker Wolfram
Liquidador Solidario
- Duschl Erwin Peter
- Nocker Wolfram
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381 , F 214, S 8, H PM 63816, I/A 2 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-07
Empresa: DENTAL CLINIC PLAZA PORTALS SL
Administrador Solidario
- Duschl Erwin Peter
- Nocker Wolfram
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2381 , F 212, S 8, H PM 63816, I/A 1 (07/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-07
Información de DUSCHL ERWIN PETER
Mostramos los datos de DUSCHL ERWIN PETER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DUSCHL ERWIN PETER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos