NIETO SAMPAYO RICARDO
Informe ejecutivo de NIETO SAMPAYO RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE NIETO SAMPAYO RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALLEDUERO ASESORES SL | Socio Unico | 08/06/2018 | |
VALLEDUERO ASESORES SL | Administrador Unico | 28/04/2014 |
VINCULACIONES DE NIETO SAMPAYO RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIETO SAMPAYO RICARDO
Empresa: ALIZAN BODEGAS Y VIÑEDOS SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ALIZAN BODEGAS Y VIÑEDOS SL
Nif:B49182884
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Nieto Sampayo Ricardo
Juzgado:MERCANTIL VALLADOLID
Número:1
Juez / Ponente:JAVIER ESCARDA DE LA JUSTICIA
Fecha de Resolución:18/09/2012
Número Procedimiento Concursal:269/2012
Datos Registrales:
Tomo:
1417
Libro:
0
Folio:
64
Hoja:
8-24819
Inscripción:
6
Fecha Inscripción08/06/2021
Registro:Registro Mercantil de Valladolid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1417 , F 64, S 8, H VA 24819, I/A 6 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-47
Empresa: GALEO ENERGIA SL
Fase del concurso
Juzgado:MERCANTIL DE VALLADOLID
Número:1
Juez / Ponente:JAVIER ESCARDA DE LA JUSTICIA JAVIER ESCARDA DE LA JUSTICIA
Fecha de Resolución:12/01/2018
Número Procedimiento Concursal:523/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1333
Libro:
0
Folio:
46
Hoja:
8-21346
Inscripción:
6
Fecha Inscripción09/03/2020
Registro:Registro Mercantil de Valladolid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333 , F 46, S 8, H VA 21346, I/A 6 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-47
Empresa: VALLEDUERO ASESORES SL
Socio Único
- Nieto Sampayo Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 45, S 8, H VA 24706, I/A 3 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-47
Empresa: GALEO ENERGIA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GALEO ENERGIA SL
Nif:B47628573
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Nieto Sampayo Ricardo
Juzgado:MERCANTIL DE VALLADOLID
Número:1
Juez / Ponente:JAVIER ESCARDA DE LA JUSTICIA JAVIER ESCARDA DE LA JUSTICIA
Fecha de Resolución:12/01/2018
Número Procedimiento Concursal:523/2017
Datos Registrales:
Tomo:
1333
Libro:
0
Folio:
42
Hoja:
8-21346
Inscripción:
A
Fecha Inscripción07/02/2018
Registro:Registro Mercantil de Valladolid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1333 , F 42, S 8, H VA 21346, I/A A (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-47
Empresa: CARRION ACEBES ANA ISABEL
Med.Concusal
- Nieto Sampayo Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1511 , F 111, S 8, H VA 28668, I/A 2 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-47
Empresa: VILLALONGA HERMANOS SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VILLALONGA HERMANOS SA
Nif:A47053525
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Nieto Sampayo Ricardo
Juzgado:MERCANTIL DE VALLADOLID
Número:1
Juez / Ponente:JAVIER ESCARDA DE LA JUSTICIA
Fecha de Resolución:20/03/2015
Número Procedimiento Concursal:266/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1306
Libro:
0
Folio:
197
Hoja:
8-1661
Inscripción:
11
Fecha Inscripción25/07/2016
Registro:Registro Mercantil de Valladolid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 197, S 8, H VA 1661, I/A 11 (25/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-47
Empresa: PROYECTOS URBANISTICOS NAMASTE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PROYECTOS URBANISTICOS NAMASTE SL
Nif:B47587084
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Nieto Sampayo Ricardo
Juzgado:VALLADOLID MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:JAVIER ESCARDA DE LA JUSTICIA
Fecha de Resolución:31/03/2010
Número Procedimiento Concursal:39/2010
Datos Registrales:
Tomo:
1247
Libro:
0
Folio:
41
Hoja:
8-18999
Inscripción:
5
Fecha Inscripción19/01/2016
Registro:Registro Mercantil de Valladolid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1247 , F 41, S 8, H VA 18999, I/A 5 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-47
Empresa: VILLALONGA HERMANOS SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VILLALONGA HERMANOS SA
Nif:A47053525
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Nieto Sampayo Ricardo
Juzgado:MERCANTIL DE VALLADOLID
Número:1
Juez / Ponente:JAVIER ESCARDA DE LA JUSTICIA
Fecha de Resolución:20/03/2015
Número Procedimiento Concursal:266/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1306
Libro:
0
Folio:
195
Hoja:
8-1661
Inscripción:
A
Fecha Inscripción21/04/2015
Registro:Registro Mercantil de Valladolid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1306 , F 195, S 8, H VA 1661, I/A A (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-47
Empresa: REAL VALLADOLID CLUB DE FUTBOL SAD
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:REAL VALLADOLID CLUB DE FUTBOL SAD
Nif:A47298443
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Nieto Sampayo Ricardo
Juzgado:VALLADOLID MERCANTIL
Número:1
Juez / Ponente:IGNACIO MARTIN VERONA
Fecha de Resolución:30/12/2011
Número Procedimiento Concursal:351/2011
Datos Registrales:
Tomo:
1433
Libro:
0
Folio:
124
Hoja:
8-2180
Inscripción:
47
Fecha Inscripción11/03/2015
Registro:Registro Mercantil de Valladolid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 124, S 8, H VA 2180, I/A 47 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-47
Empresa: UTINAM SL
Fase del concurso
Juzgado:VALLADOLID PRIMERA INSTANCIA
Número:12
Juez / Ponente:JAVIER ESCARDA DE LA JUSTICIA
Fecha de Resolución:02/10/2008
Número Procedimiento Concursal:923/2008
Datos Registrales:
Tomo:
1098
Libro:
0
Folio:
175
Hoja:
8-15694
Inscripción:
5
Fecha Inscripción21/07/2014
Registro:Registro Mercantil de Valladolid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1098 , F 175, S 8, H VA 15694, I/A 5 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-141-47
VER MAS ACTOS
Información de NIETO SAMPAYO RICARDO
Mostramos los datos de NIETO SAMPAYO RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIETO SAMPAYO RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos