NIETO MAESTRE FAUSTINO
Informe ejecutivo de NIETO MAESTRE FAUSTINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NIETO MAESTRE FAUSTINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARRETERA DE UTRERA TRANSPORTES SA | Presidente | 20/12/2012 | |
CARRETERA DE UTRERA TRANSPORTES SA | Consejero | 20/12/2012 |
VINCULACIONES DE NIETO MAESTRE FAUSTINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIETO MAESTRE FAUSTINO
Empresa: CARRETERA DE UTRERA TRANSPORTES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Nieto Maestre Amalia
- Nieto Maestre Domingo
- Nieto Maestre Faustino
- Nieto Maestre Manuel
Presidente
- Nieto Maestre Faustino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2512 , F 4, S 8, H SE 29658, I/A 5 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-41
Empresa: CARRETERA DE UTRERA TRANSPORTES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Nieto Maestre Amalia
- Nieto Maestre Domingo
- Nieto Maestre Faustino
- Nieto Maestre Manuel
Presidente
- Nieto Maestre Faustino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2512 , F 3, S 8, H SE 29658, I/A 4 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-41
Empresa: NIETO ELIAS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Nieto Maestre Amalia
- Nieto Maestre Domingo
- Nieto Maestre Faustino
- Nieto Maestre Manuel
Presidente
- Nieto Maestre Faustino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1595 , F 223, S 8, H SE 9547, I/A 5 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-41
Empresa: CARRETERA DE UTRERA TRANSPORTES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Nieto Maestre Amalia
- Nieto Maestre Domingo
- Nieto Maestre Faustino
- Nieto Maestre Manuel
Presidente
- Nieto Maestre Faustino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2512 , F 2, S 8, H SE 29658, I/A 3 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-7-41
Información de NIETO MAESTRE FAUSTINO
Mostramos los datos de NIETO MAESTRE FAUSTINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIETO MAESTRE FAUSTINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos