NIETO MAESTRE DOMINGO
Informe ejecutivo de NIETO MAESTRE DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NIETO MAESTRE DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NIETO ELIAS SL | Administrador Unico | 04/06/2013 | |
CARRETERA DE UTRERA TRANSPORTES SA | Consejero | 20/12/2012 | |
CARRETERA DE UTRERA TRANSPORTES SA | Consejero Delegado Solidario | 20/12/2012 |
VINCULACIONES DE NIETO MAESTRE DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIETO MAESTRE DOMINGO
Empresa: CARRETERA DE UTRERA TRANSPORTES SA
Consejero Delegado Solidario
- Nieto Maestre Domingo
- Nieto Maestre Manuel
Consejero
- Nieto Maestre Amalia
- Nieto Maestre Domingo
- Nieto Maestre Faustino
- Nieto Maestre Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2512 , F 4, S 8, H SE 29658, I/A 5 (12/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-41
Empresa: CARRETERA DE UTRERA TRANSPORTES SA
Consejero Delegado Solidario
- Nieto Maestre Domingo
- Nieto Maestre Manuel
Consejero
- Nieto Maestre Amalia
- Nieto Maestre Domingo
- Nieto Maestre Faustino
- Nieto Maestre Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2512 , F 3, S 8, H SE 29658, I/A 4 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-41
Empresa: NIETO ELIAS SL
Administrador Unico
- Nieto Maestre Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1595 , F 223, S 8, H SE 9547, I/A 5 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-41
Empresa: NIETO ELIAS SL
Consejero Delegado Solidario
- Nieto Maestre Domingo
- Nieto Maestre Manuel
Consejero
- Nieto Maestre Amalia
- Nieto Maestre Domingo
- Nieto Maestre Faustino
- Nieto Maestre Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1595 , F 223, S 8, H SE 9547, I/A 5 (04/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-41
Empresa: CARRETERA DE UTRERA TRANSPORTES SA
Consejero Delegado Solidario
- Nieto Maestre Domingo
- Nieto Maestre Manuel
Consejero
- Nieto Maestre Amalia
- Nieto Maestre Domingo
- Nieto Maestre Faustino
- Nieto Maestre Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2512 , F 2, S 8, H SE 29658, I/A 3 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-7-41
Información de NIETO MAESTRE DOMINGO
Mostramos los datos de NIETO MAESTRE DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIETO MAESTRE DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos