NEIL SIMON KIRK
Informe ejecutivo de NEIL SIMON KIRK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NEIL SIMON KIRK
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTELERA DIAGONAL SL | Vicepresidente | 19/10/2015 | 13/07/2017 |
HOTELERA DIAGONAL SL | Consejero | 19/10/2015 | 13/07/2017 |
ELBA BARCELONA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 14/03/2012 | 01/06/2017 |
VINCULACIONES DE NEIL SIMON KIRK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NEIL SIMON KIRK
Empresa: HOTELERA DIAGONAL SL
Consejero
- Danny Henry Kragt
- Marc Smeets
- Neil Simon Kirk
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Neil Simon Kirk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45760 , F 21, S 8, H B 54560, I/A 85 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-08
Empresa: ELBA BARCELONA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Danny Henry Kragt
- Marc Smeets
- Neil Simon Kirk
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40022 , F 161, S 8, H B 356941, I/A 20 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-08
Empresa: HOTELERA DIAGONAL SL
Consejero
- Danny Henry Kragt
- Marc Smeets
- Neil Simon Kirk
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Neil Simon Kirk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40481 , F 68, S 8, H B 54560, I/A 79 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-08
Empresa: ELBA BARCELONA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Danny Henry Kragt
- Marc Smeets
- Neil Simon Kirk
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40022 , F 159, S 8, H B 356941, I/A 13 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-60-08
Información de NEIL SIMON KIRK
Mostramos los datos de NEIL SIMON KIRK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NEIL SIMON KIRK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos