HOTELERA DIAGONAL SL
Dirección social Av Diagonal, 589
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social HOTELERA DIAGONAL SL
CIF B28444594
Capital Social 5302142.2 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Teléfono 93 495 77 77
Página Web www.hilton.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Carlos Federico Bianchi
Auditor KPMG AUDITORES SL
ORGANIGRAMA DE HOTELERA DIAGONAL SL
VINCULACIONES DE HOTELERA DIAGONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOTELERA DIAGONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 02/07/2024 | |
Abellan Garcia Ruth | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/06/2024 | |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 05/04/2023 | |
Capeans Alvarez Jacobo | Apoderado Mancomunado | 21/02/2023 | |
Carlos Federico Bianchi | Administrador Unico | 21/02/2023 | |
Carlos Federico Bianchi | Apoderado Mancomunado | 21/02/2023 | |
Castaño Castro Concepcion | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/02/2023 | |
Monreal Jorde Victor | Apoderado Solidario | 21/02/2023 | |
Orvay Arroyo Maria De Las Mercedes | Apoderado Solidario | 21/02/2023 | |
Pastrana Gomez Elena | Apoderado Solidario | 21/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOTELERA DIAGONAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 54560, I/A 105 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 54560, I/A 104 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 54560, I/A 103 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 54560, I/A 102 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45760 , F 107, S 8, H B 54560, I/A 101 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45760 , F 29, S 8, H B 54560, I/A 100 (15/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-08
- En el BORME no.42/2023 y con referencia 105496 SE OMITIO EL CESE DE LOS APODERADOS DOÑA ANGELA MARIN DURAN Y DON MARC SMEETS CAUSANTES DE LA INSCRIPCION 84
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45760 , F 28, S 8, H B 54560, I/A 98 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2024-66-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45760 , F 29, S 8, H B 54560, I/A 99 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-08
Administrador Unico
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45760 , F 28, S 8, H B 54560, I/A 98 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-08
Administrador Mancomunado
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45760 , F 28, S 8, H B 54560, I/A 98 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-08