NAVAS MORENO NEMESIO
Informe ejecutivo de NAVAS MORENO NEMESIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVAS MORENO NEMESIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STACI LOGISTICS SPAIN SA | Apoderado Solidario | 29/09/2015 |
VINCULACIONES DE NAVAS MORENO NEMESIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVAS MORENO NEMESIO
Empresa: VIVACE LOGISTICA SA
Apoderado Solidario
- Navas Moreno Nemesio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35996 , F 86, S 8, H B 239874, I/A 14 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-08
Empresa: VIVACE LOGISTICA SA
Apoderado
- Navas Moreno Nemesio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35996 , F 86, S 8, H B 239874, I/A 14 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-08
Empresa: VIVACE LOGISTICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Albiol Biosca Enrique
- BLAMAPAT SL
- Carreras Fisas Maria Paz
- MATIAS MASSO SA
- Navas Moreno Nemesio
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35996 , F 86, S 8, H B 239874, I/A 13 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-08
Empresa: VIVACE LOGISTICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Albiol Biosca Enrique
- BLAMAPAT SL
- Carreras Fisas Maria Paz
- MATIAS MASSO SA
- Navas Moreno Nemesio
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35996 , F 82, S 8, H B 239874, I/A 10 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-08
Empresa: VIVACE LOGISTICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Albiol Biosca Enrique
- BLAMAPAT SL
- MATIAS MASSO SA
- Navas Moreno Nemesio
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35996 , F 82, S 8, H B 239874, I/A 10 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-08
Empresa: CARGO DEPOT SA
Consejero
- Navas Moreno Nemesio
- Serra Saval Fausto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32996 , F 205, S 8, H B 61120, I/A 25 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-9-08
Información de NAVAS MORENO NEMESIO
Mostramos los datos de NAVAS MORENO NEMESIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVAS MORENO NEMESIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos