STACI LOGISTICS SPAIN SA
Razón Social STACI LOGISTICS SPAIN SA
CIF A62572342
Capital Social 1365000.0 Euros
Actividad Depósito y almacenamiento
Teléfono 93 840 42 97
Página Web www.vivacelogistica.com
Nombres Anteriores
- VIVACE LOGISTICA SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Thomas Guy Alexandre Mortier
Auditor GRANT THORNTON SLP
ORGANIGRAMA DE STACI LOGISTICS SPAIN SA
VINCULACIONES DE STACI LOGISTICS SPAIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE STACI LOGISTICS SPAIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRANT THORNTON SLP | Auditor | 23/02/2022 | |
Brigitte Andreolis Ep Clavier | Consejero | 12/11/2020 | |
Rague Santos De Lamadrid Tomas | Secretario No Consejero | 12/11/2020 | |
Serra Saval Fausto | Consejero | 12/11/2020 | |
Serra Saval Fausto | Consejero Delegado Solidario | 12/11/2020 | |
Thomas Guy Alexandre Mortier | Presidente | 12/11/2020 | |
Thomas Guy Alexandre Mortier | Consejero | 12/11/2020 | |
GRANT THORNTON SLP | Auditor | 13/05/2019 | |
BLAMAPAT SL | Consejero | 29/09/2015 | |
BLAMAPAT SL | Consejero Delegado | 29/09/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE STACI LOGISTICS SPAIN SA
Empresa: VIVACE LOGISTICA SA
- En el BORME no.224/2020 y con referencia 403975 SE OMITIO EL CESE COMO COMO CONSEJERO Y CONSEJERO DELEGADO DE LA SOCIEDAD: "BLAMAPAT, SL", QUEDANDO CESADA EN DICHOS CARGOS, EN FECHA 20 DE JULIO DE 2020
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47514 , F 51, S 8, H B 239874, I/A 18 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2023-32-08
Empresa: VIVACE LOGISTICA SA
- STACI LOGISTICS SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47514 , F 52, S 8, H B 239874, I/A 20 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-08
Empresa: VIVACE LOGISTICA SA
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. ACCIONISTA UNICO: STACI S.A.S
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47514 , F 52, S 8, H B 239874, I/A 20 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-08
Empresa: VIVACE LOGISTICA SA
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47514 , F 52, S 8, H B 239874, I/A 20 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-08
Empresa: VIVACE LOGISTICA SA
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47514 , F 51, S 8, H B 239874, I/A 19 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-08
Empresa: VIVACE LOGISTICA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47514 , F 51, S 8, H B 239874, I/A 18 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-08
Empresa: VIVACE LOGISTICA SA
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47514 , F 51, S 8, H B 239874, I/A 18 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-08
Empresa: VIVACE LOGISTICA SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47514 , F 51, S 8, H B 239874, I/A 17 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-08
Empresa: VIVACE LOGISTICA SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47514 , F 51, S 8, H B 239874, I/A 17 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-08
Empresa: VIVACE LOGISTICA SA
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35996 , F 90, S 8, H B 239874, I/A 16 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-08