NAVAS GARCIA ANTONIO ENRIQUE
Informe ejecutivo de NAVAS GARCIA ANTONIO ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAVAS GARCIA ANTONIO ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIZNAGA CAPITAL SL | Apoderado | 23/02/2016 |
VINCULACIONES DE NAVAS GARCIA ANTONIO ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVAS GARCIA ANTONIO ENRIQUE
Empresa: NATIVEAD SL
Administrador Unico
Representante
- Navas Garcia Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32871 , F 147, S 8, H M 591769, I/A A (15/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-28
Empresa: NATIVEAD SL
Administrador Unico
Representante
- Navas Garcia Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32871 , F 114, S 8, H M 591769, I/A 6 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-28
Empresa: BIZNAGA CAPITAL SL
Apoderado
- Aguilera Muñoz Carmen Maria
- Navas Garcia Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33713 , F 116, S 8, H M 606903, I/A 3 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-28
Empresa: BIZNAGA CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Aguilera Muñoz Carmen Maria
- Navas Garcia Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33713 , F 116, S 8, H M 606903, I/A 2 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-28
Empresa: BIZNAGA CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Aguilera Muñoz Carmen Maria
- Navas Garcia Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33713 , F 115, S 8, H M 606903, I/A 1 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-28
Información de NAVAS GARCIA ANTONIO ENRIQUE
Mostramos los datos de NAVAS GARCIA ANTONIO ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVAS GARCIA ANTONIO ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos