AGUILERA MUÑOZ CARMEN MARIA
Informe ejecutivo de AGUILERA MUÑOZ CARMEN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGUILERA MUÑOZ CARMEN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIZNAGA CAPITAL SL | Apoderado | 23/02/2016 |
VINCULACIONES DE AGUILERA MUÑOZ CARMEN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILERA MUÑOZ CARMEN MARIA
Empresa: BIZNAGA CAPITAL SL
Apoderado
- Aguilera Muñoz Carmen Maria
- Navas Garcia Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33713 , F 116, S 8, H M 606903, I/A 3 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-28
Empresa: BIZNAGA CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Aguilera Muñoz Carmen Maria
- Navas Garcia Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33713 , F 116, S 8, H M 606903, I/A 2 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-28
Empresa: HEYOU GAMES SL
Consejero Delegado Solidario
- Aguilera Muñoz Carmen Maria
Consejero
- Aguilera Muñoz Carmen Maria
- Navas Garcia Antonio
Presidente
- Aguilera Muñoz Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32558 , F 126, S 8, H M 586001, I/A 5 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Empresa: BIZNAGA CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Aguilera Muñoz Carmen Maria
- Navas Garcia Antonio Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33713 , F 115, S 8, H M 606903, I/A 1 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-28
Empresa: HEYOU GAMES SL
Consejero Delegado Solidario
- Aguilera Muñoz Carmen Maria
- Garcia Franco Jose Manuel
Consejero
- Aguilera Muñoz Carmen Maria
- Cabiedes & Partners Iv Sociedad De Capital Riesgo
- De Beule Karel Oktaaf Jozef
- Garcia Franco Jose Manuel
- Navas Garcia Antonio
Presidente
- Aguilera Muñoz Carmen Maria
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32558 , F 125, S 8, H M 586001, I/A 4 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-28
Empresa: HEYOU GAMES SL
Administrador Solidario
- Aguilera Muñoz Carmen Maria
- Garcia Franco Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32558 , F 125, S 8, H M 586001, I/A 4 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-28
Empresa: HEYOU GAMES SL
Administrador Solidario
- Aguilera Muñoz Carmen Maria
- Garcia Franco Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32558 , F 118, S 8, H M 586001, I/A 1 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-28
Información de AGUILERA MUÑOZ CARMEN MARIA
Mostramos los datos de AGUILERA MUÑOZ CARMEN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILERA MUÑOZ CARMEN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos