NAVARRO SOLER DOMINGO
Informe ejecutivo de NAVARRO SOLER DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAVARRO SOLER DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PESCADOS Y MARISCOS COSTA DORADA SA | Presidente | 30/07/2012 | 12/12/2014 |
PESCADOS Y MARISCOS COSTA DORADA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 30/07/2012 | 12/12/2014 |
PESCADOS Y MARISCOS COSTA DORADA SA | Consejero | 30/07/2012 | 12/12/2014 |
COSTA PLETT TRADE SA | Consejero | 06/10/2009 | 30/06/2010 |
VINCULACIONES DE NAVARRO SOLER DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO SOLER DOMINGO
Empresa: PESCADOS Y MARISCOS COSTA DORADA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Moreno Garcia Juan
- Navarro Soler Domingo
Consejero
- Moreno Garcia Juan
- Munne Bardi Juan
- Navarro Soler Domingo
Liquidador
Presidente
- Navarro Soler Domingo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 82, S 8, H B 50484, I/A 21 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-08
Empresa: PESCADOS Y MARISCOS COSTA DORADA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Moreno Garcia Juan
- Navarro Soler Domingo
Consejero
- Moreno Garcia Juan
- Munne Bardi Juan
- Navarro Soler Domingo
Presidente
- Navarro Soler Domingo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 82, S 8, H B 50484, I/A 20 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-08
Empresa: PESCADOS Y MARISCOS COSTA DORADA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Moreno Garcia Juan
- Navarro Soler Domingo
Consejero
- Moreno Garcia Juan
- Munne Bardi Juan
- Navarro Soler Domingo
Presidente
- Navarro Soler Domingo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 82, S 8, H B 50484, I/A 20 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-08
Empresa: COSTA PLETT TRADE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Jimenez Vicente German
- Moreno Garcia Juan
- Munne Bardi Juan
- Navarro Soler Domingo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33399 , F 127, S 8, H B 225130, I/A 12 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-08
Empresa: COSTA PLETT TRADE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Jimenez Vicente German
- Moreno Garcia Juan
- Munne Bardi Juan
- Navarro Soler Domingo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33399 , F 126, S 8, H B 225130, I/A 10 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-08
Empresa: COSTA PLETT TRADE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Anthony Michael Baynes
- Bernat Covacho Francisco Javier
- Moreno Garcia Juan
- Munne Bardi Juan
- Navarro Soler Domingo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33399 , F 126, S 8, H B 225130, I/A 10 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-08
Información de NAVARRO SOLER DOMINGO
Mostramos los datos de NAVARRO SOLER DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO SOLER DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos