MUNNE BARDI JUAN
Informe ejecutivo de MUNNE BARDI JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MUNNE BARDI JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PESCADOS Y MARISCOS COSTA DORADA SA | Consejero | 30/07/2012 | 12/12/2014 |
COSTA PLETT TRADE SA | Consejero | 06/10/2009 | 30/06/2010 |
COSTA PLETT TRADE SA | Secretario | 06/10/2009 | 30/06/2010 |
VINCULACIONES DE MUNNE BARDI JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUNNE BARDI JUAN
Empresa: PESCADOS Y MARISCOS COSTA DORADA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Moreno Garcia Juan
- Munne Bardi Juan
- Navarro Soler Domingo
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 82, S 8, H B 50484, I/A 21 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-08
Empresa: PESCADOS Y MARISCOS COSTA DORADA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Moreno Garcia Juan
- Munne Bardi Juan
- Navarro Soler Domingo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 82, S 8, H B 50484, I/A 20 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-08
Empresa: PESCADOS Y MARISCOS COSTA DORADA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Moreno Garcia Juan
- Munne Bardi Juan
- Navarro Soler Domingo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 82, S 8, H B 50484, I/A 20 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-08
Empresa: COSTA PLETT TRADE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Jimenez Vicente German
- Moreno Garcia Juan
- Munne Bardi Juan
- Navarro Soler Domingo
Presidente
Secretario
- Munne Bardi Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33399 , F 127, S 8, H B 225130, I/A 12 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-131-08
Empresa: COSTA PLETT TRADE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Jimenez Vicente German
- Moreno Garcia Juan
- Munne Bardi Juan
- Navarro Soler Domingo
Presidente
Secretario
- Munne Bardi Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33399 , F 126, S 8, H B 225130, I/A 10 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-08
Empresa: COSTA PLETT TRADE SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33399 , F 126, S 8, H B 225130, I/A 10 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-08
Información de MUNNE BARDI JUAN
Mostramos los datos de MUNNE BARDI JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUNNE BARDI JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos