NAVARRO MULERO ELISA
Informe ejecutivo de NAVARRO MULERO ELISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE NAVARRO MULERO ELISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEP INDUSTRIAL CENTRE ONTIGOLA SL | Apoderado Solidario | 17/09/2021 | |
MVGM PROPERTY HOLDING SPAIN SL | Administrador Solidario | 21/12/2020 | |
MVGM FACILITY SPAIN SL | Administrador Solidario | 21/12/2020 | |
MVGM PROPERTY MANAGEMENT SPAIN SL | Administrador Solidario | 08/01/2020 |
VINCULACIONES DE NAVARRO MULERO ELISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO MULERO ELISA
Empresa: PROMONTORIA SPAIN PROPCO 2 SL
Apoderado Mancomunado
- Baaijens Lukas Christiaan
- Bearman Christian
- Bottenberg Bottenberg Anton Lennart
- Ferguson Marie
- Hofland Raoul Rene
- Honing Irma Desiree
- Ines Verda Juan
- MGMV PROPERTY MANAGEMENT SPAIN SL
- Orozco Law Richard Michael
- Parker Katherine
- Poot Reyer
- Rivas Garcia Cristina Yolanda
- Romero Sanchez Cristina
- Schipper Gerardus Johannes
- Van De Werken Arjen
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
- Van Der Heijde Patricius Josephus
- Van Vliet Jasper Jan
- Villan Ortega Elias
Apoderado
- Diaz Morcillo Leonardo
- Garcia Carlos Gonzalez
- Navarro Mulero Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42582 , F 76, S 8, H M 753286, I/A 8 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-28
Empresa: PROMONTORIA SPAIN PROPCO 3 SL
Apoderado
- Baaijens Lukas Christiaan
- Bearman Christian
- Bottenberg Bottenberg Anton Lennart
- Diaz Morcillo Leonardo
- Ferguson Marie
- Garcia Carlos Gonzalez
- Hofland Raoul Rene
- Honing Irma Desiree
- Ines Verda Juan
- Navarro Mulero Elisa
- Orozco Law Richard Michael
- Parker Katherine
- Poot Reyer
- Rivas Garcia Cristina Yolanda
- Romero Sanchez Maria Cristina
- Schipper Gerardus Johannes
- Van De Werken Arjen
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
- Van Der Heijde Patricius Josephus
- Van Vliet Jasper Jan
- Villan Ortega Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42661 , F 125, S 8, H M 754527, I/A 8 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-28
Empresa: PROMONTORIA SPAIN PROPCO 3 SL
Apoderado
- Baaijens Lukas Christiaan
- Bearman Christian
- Bottenberg Bottenberg Anton Lennart
- Diaz Morcillo Leonardo
- Ferguson Marie
- Garcia Carlos Gonzalez
- Hofland Raoul Rene
- Honing Irma Desiree
- Ines Verda Juan
- Navarro Mulero Elisa
- Orozco Law Richard Michael
- Parker Katherine
- Poot Reyer
- Rivas Garcia Cristina Yolanda
- Romero Sanchez Maria Cristina
- Schipper Gerardus Johannes
- Van De Werken Arjen
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
- Van Der Heijde Patricius Josephus
- Van Vliet Jasper Jan
- Villan Ortega Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42661 , F 123, S 8, H M 754527, I/A 5 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-28
Empresa: PROMONTORIA SPAIN PROPCO 2 SL
Apoderado
- Diaz Morcillo Leonardo
- Garcia Carlos Gonzalez
- Navarro Mulero Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42582 , F 75, S 8, H M 753286, I/A 6 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-28
Empresa: JONES LANG LASALLE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arrochella Lobo Augusto
- Kulczycka Kinga Dorota
- Navarro Mulero Elisa
- Navarro Mulero Elisa
- Navarro Mulero Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42135 , F 41, S 8, H M 84110, I/A 176 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-28
Empresa: MEP INDUSTRIAL CENTRE ONTIGOLA SL
Apoderado Solidario
- Diaz Morcillo Leonardo
- Navarro Mulero Elisa
- Valentin Gonzalo Vanesa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38321 , F 139, S 8, H M 681825, I/A 10 (17/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-28
Empresa: MVGM FACILITY SPAIN SL
Administrador Solidario
- Navarro Mulero Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41058 , F 42, S 8, H M 728123, I/A 3 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Empresa: MVGM PROPERTY HOLDING SPAIN SL
Administrador Solidario
- Navarro Mulero Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41127 , F 146, S 8, H M 729241, I/A 3 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-28
Empresa: JONES LANG LASALLE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40240 , F 66, S 8, H M 84110, I/A 164 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-172-28
Empresa: MVGM PROPERTY MANAGEMENT SPAIN SL
Administrador Solidario
- Navarro Mulero Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46815 , F 109, S 8, H B 531812, I/A 4 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-08
VER MAS ACTOS
Información de NAVARRO MULERO ELISA
Mostramos los datos de NAVARRO MULERO ELISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO MULERO ELISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos