NAVARRO MARTINEZ JOAN
Informe ejecutivo de NAVARRO MARTINEZ JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE NAVARRO MARTINEZ JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLYC BRUSSELS SL | Apoderado | 09/03/2023 | |
IDEAS & RESULTADOS SL | Apoderado Solidario | 24/09/2018 | |
IDEAS & RESULTADOS SL | Apoderado Mancomunado | 24/09/2018 |
VINCULACIONES DE NAVARRO MARTINEZ JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO MARTINEZ JOAN
Empresa: LLORENTE & CUENCA MADRID SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32607 , F 83, S 8, H M 273715, I/A 53 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-28
Empresa: LLORENTE & CUENCA BARCELONA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48421 , F 109, S 8, H B 187910, I/A 36 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-08
Empresa: LLORENTE & CUENCA AMERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41459 , F 8, S 8, H M 258779, I/A 30 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-28
Empresa: LLYC BRUSSELS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44681 , F 110, S 8, H M 786911, I/A 2 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
Empresa: ARENALIA COMUNICACION Y EVENTOS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46524 , F 35, S 8, H B 281759, I/A 19 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-08
Empresa: REPUTATION TRAINERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29604 , F 23, S 8, H M 312695, I/A 21 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-28
Empresa: REPUTATION TRAINERS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Castillero Heranz Juan
- Castillero Heranz Juan
- Corujo Perez Adolfo
- Corujo Perez Adolfo
- Corujo Perez Adolfo
- Cura Blasi Maria
- Cura Blasi Maria
- Gonzalez Reglero Enrique
- Gonzalez Reglero Enrique
- Gonzalez Reglero Enrique
- Navarro Martinez Joan
- Navarro Martinez Joan
- Pinedo De Miguel Arturo
- Pinedo De Miguel Arturo
- Pinedo De Miguel Arturo
- Varona Segado Maria Del Carmen
- Varona Segado Maria Del Carmen
- Varona Segado Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29604 , F 23, S 8, H M 312695, I/A 21 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-28
Empresa: LLORENTE & CUENCA BARCELONA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46602 , F 151, S 8, H B 187910, I/A 30 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-08
Empresa: LLORENTE & CUENCA BARCELONA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46602 , F 151, S 8, H B 187910, I/A 30 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-08
Empresa: LLORENTE & CUENCA AMERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15413 , F 219, S 8, H M 258779, I/A 22 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-28
VER MAS ACTOS
Información de NAVARRO MARTINEZ JOAN
Mostramos los datos de NAVARRO MARTINEZ JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO MARTINEZ JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos