GARCIA NAVARRETE LUISA
Informe ejecutivo de GARCIA NAVARRETE LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 20
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA NAVARRETE LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZEUS BY LLYC SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/07/2024 | |
LLORENTE & CUENCA MADRID SL | Apoderado | 11/04/2023 | |
LLORENTE & CUENCA BARCELONA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/03/2023 | |
LLORENTE & CUENCA AMERICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/03/2023 | |
APACHE MEDIA GROUP SL | Apoderado | 13/03/2023 | |
LLYC BRUSSELS SL | Apoderado | 09/03/2023 | |
LLORENTE & CUENCA SA | Vicepresidente | 02/03/2023 | |
CHINA PARTNERS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/02/2023 | |
LLYC VENTURING SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/02/2023 | |
APACHE MEDIA GROUP SL | Presidente | 10/05/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA NAVARRETE LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA NAVARRETE LUISA
Empresa: ZEUS BY LLYC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219309, I/A 3 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-46
Empresa: LLORENTE & CUENCA MADRID SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32607 , F 83, S 8, H M 273715, I/A 53 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-28
Empresa: LLORENTE & CUENCA MADRID SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castillero Heranz Juan
- Garcia Navarrete Luisa
- Guisasola Querejeta Marta
- Lopez Zafra Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32607 , F 83, S 8, H M 273715, I/A 53 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-28
Empresa: LLORENTE & CUENCA BARCELONA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48421 , F 109, S 8, H B 187910, I/A 36 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-08
Empresa: LLORENTE & CUENCA BARCELONA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48421 , F 109, S 8, H B 187910, I/A 36 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-08
Empresa: LLORENTE & CUENCA AMERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41459 , F 8, S 8, H M 258779, I/A 30 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-28
Empresa: LLORENTE & CUENCA AMERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Navarrete Luisa
- Guisasola Querejeta Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41459 , F 8, S 8, H M 258779, I/A 30 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-28
Empresa: APACHE MEDIA GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43421 , F 42, S 8, H M 617028, I/A 12 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
Empresa: APACHE MEDIA GROUP SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43421 , F 42, S 8, H M 617028, I/A 12 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
Empresa: LLYC BRUSSELS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44681 , F 110, S 8, H M 786911, I/A 2 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA NAVARRETE LUISA
Mostramos los datos de GARCIA NAVARRETE LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA NAVARRETE LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos