NAVARRO LOPEZ ROSALIA MARIA
Informe ejecutivo de NAVARRO LOPEZ ROSALIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAVARRO LOPEZ ROSALIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVARRO PASARELA SL | Socio Unico | 22/09/2014 |
VINCULACIONES DE NAVARRO LOPEZ ROSALIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO LOPEZ ROSALIA MARIA
Empresa: JOSE NAVARRO FUENTES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez Lorca Rosalia Maria
- Navarro Fuentes Jose
- Navarro Lopez Jose
- Navarro Lopez Rosalia Maria
Presidente
Secretario
- Navarro Lopez Rosalia Maria
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 109 , F 47, S 8, H AL 2703, I/A 16 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-04
Empresa: NAVARRO PASARELA SL
Socio Único
- Navarro Lopez Rosalia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041 , F 57, S 8, H AL 25409, I/A 4 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-04
Empresa: G & N AIRE PURO SL
Liquidador Solidario
- Gomez-saracho Zamora Jose
- Navarro Lopez Rosalia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1058 , F 102, S 8, H AL 27740, I/A 2 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-04
Empresa: G & N AIRE PURO SL
Administrador Solidario
- Gomez-saracho Zamora Jose
- Navarro Lopez Rosalia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1058 , F 102, S 8, H AL 27740, I/A 2 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-2-04
Empresa: JOSE NAVARRO FUENTES SA
Consejero
- Lopez Lorca Rosalia Maria
- Navarro Fuentes Jose
- Navarro Lopez Jose
- Navarro Lopez Rosalia Maria
Presidente
Secretario
- Navarro Lopez Rosalia Maria
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 109 , F 46, S 8, H AL 2703, I/A 14 (11/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-04
Información de NAVARRO LOPEZ ROSALIA MARIA
Mostramos los datos de NAVARRO LOPEZ ROSALIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO LOPEZ ROSALIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos