NAVARRO LOPEZ JOSE
Informe ejecutivo de NAVARRO LOPEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE NAVARRO LOPEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTO DIESEL HERMANOS NAVARRO LOPEZ SL | Administrador Solidario | 13/11/2013 | |
OBRAS Y CONSTRUCCIONES NALON SL | Administrador Mancomunado | 24/04/2012 |
VINCULACIONES DE NAVARRO LOPEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO LOPEZ JOSE
Empresa: CORPORA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SL
Liquidador Solidario
- Herreros Diaz Francisco
- Navarro Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9433, L 6715, F 83, S 8, H V 147284, I/A 2 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-46
Empresa: CORPORA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SL
Administrador Solidario
- Herreros Diaz Francisco
- Navarro Lopez Jose
Liquidador Solidario
- Herreros Diaz Francisco
- Navarro Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9433, L 6715, F 83, S 8, H V 147284, I/A 2 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-46
Empresa: JOSE NAVARRO FUENTES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez Lorca Rosalia Maria
- Navarro Fuentes Jose
- Navarro Lopez Jose
- Navarro Lopez Rosalia Maria
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Navarro Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 109 , F 47, S 8, H AL 2703, I/A 16 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-04
Empresa: KTENA 2014 SL
Administrador Unico
- Navarro Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31697 , F 33, S 8, H M 570336, I/A 2 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-28
Empresa: KTENA 2014 SL
Administrador Unico
- Navarro Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31697 , F 30, S 8, H M 570336, I/A 1 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130 , F 97, S 8, H J 3811, I/A 7 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-23
Administrador Solidario
- Navarro Lopez Antonio
- Navarro Lopez Jose
- Navarro Lopez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130 , F 97, S 8, H J 3811, I/A 7 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-23
Empresa: OBRAS Y CONSTRUCCIONES NALON SL
Administrador Mancomunado
- Navarro Lopez Francisco
- Navarro Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 123 , F 117, S 8, H L 2287, I/A 7 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-25
Empresa: OBRAS Y CONSTRUCCIONES NALON SL
Administrador Mancomunado
- Navarro Lopez Francisco
- Navarro Lopez Jose
- Navarro Lopez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 123 , F 117, S 8, H L 2287, I/A 7 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-25
Empresa: PROMOPLA 2004 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Navarro Lopez Francisco
- Navarro Lopez Jose
- Navarro Lopez Juan Manuel
Consejero
- Navarro Lopez Francisco
- Navarro Lopez Jose
- Navarro Lopez Juan Manuel
Presidente
- Navarro Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 890 , F 126, S 8, H L 17276, I/A 3 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-25
VER MAS ACTOS
Información de NAVARRO LOPEZ JOSE
Mostramos los datos de NAVARRO LOPEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO LOPEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos