NAVARRO GINER PASQUAL
Informe ejecutivo de NAVARRO GINER PASQUAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NAVARRO GINER PASQUAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MELASO INVERSIONES SA | Administrador Unico | 30/07/2024 |
VINCULACIONES DE NAVARRO GINER PASQUAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO GINER PASQUAL
Empresa: MELASO INVERSIONES SA
Administrador Unico
- Navarro Giner Pasqual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 141577, I/A 7 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-46
Empresa: ALCOCEBRE GOLF RESORT SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8443, L 5733, F 23, S 8, H V 113565, I/A 3 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-6-46
Empresa: PROYECTO ETRUSCO SL
Consejero
- Navarro Giner Pasqual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7535, L 4836, F 166, S 8, H V 91019, I/A 10 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-46
Información de NAVARRO GINER PASQUAL
Mostramos los datos de NAVARRO GINER PASQUAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO GINER PASQUAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos