KALITE DESARROLLO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Ajuntament, 27
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social KALITE DESARROLLO SA
CIF A97557433
Capital Social 210815.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 17/02/2005
Órgano Administración Administrador único
Auditor AUDIT VALENCIA SLP
VINCULACIONES DE KALITE DESARROLLO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KALITE DESARROLLO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIT VALENCIA SLP | Auditor | 01/10/2012 | 10/02/2016 |
AUDIT VALENCIA SLP | Auditor | 11/02/2010 | 10/02/2016 |
PLANEA GESTION DE SUELO SL | Administrador Unico | 26/07/2012 | 10/02/2016 |
PLANEA GESTION DE SUELO SL | Liquidador Unico | 10/02/2016 | 10/02/2016 |
BANCO DE VALENCIA SA | Consejero | 20/05/2011 | 26/07/2012 |
BANCO DE VALENCIA SA | Consejero Delegado Solidario | 20/05/2011 | 26/07/2012 |
BANCO DE VALENCIA SA | Presidente | 20/05/2011 | 26/07/2012 |
PLANEA GESTION DE SUELO SL | Consejero Delegado Solidario | 20/05/2011 | 26/07/2012 |
PLANEA GESTION DE SUELO SL | Consejero | 20/05/2011 | 26/07/2012 |
Valenciana De Inversiones Participadas Sociedad Li | Secretario | 20/05/2011 | 26/07/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KALITE DESARROLLO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8041, L 5334, F 9, S 8, H V 102059, I/A 19 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8041, L 5334, F 9, S 8, H V 102059, I/A 19 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico. La entidad "Planea Gestion de suelo, SL" nombrada liquidadora unica, ha designado a don Vicente Jesus Fons Carrion, como su persona fisica representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8041, L 5334, F 9, S 8, H V 102059, I/A 19 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8041, L 5334, F 9, S 8, H V 102059, I/A 19 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8041, L 5334, F 9, S 8, H V 102059, I/A 19 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-46
- Otras modificaciones estatutarias: Como consecuencia de la modificación del valor nominal de las acciones acordada, se acuerda MODIFICAR el Artículo 7º de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8041, L 5334, F 8, S 8, H V 102059, I/A 18 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-46
Capital Anterior: | 11.499.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 11.288.185,00 | Euros |
Capital Actual: | 210.815,00 | Euros |
Porcentaje: | 98,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8041, L 5334, F 8, S 8, H V 102059, I/A 18 (26/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8041, L 5334, F 8, S 8, H V 102059, I/A 17 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-46
- DON VICENTE JESUS FONS CARRION, mayor de edad, con DNI 19.873.911-W, ha sido designado persona física representante deladministrador único de la Sociedad "Kalite Desarrollo SA", la entidad "Planea Gestión de Suelo SL".QUEDAN ELIMINADOS LOS ARTICULOS 25, 26, 27, 28 Y 29 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES POR ACUERDOS DE 30 DE JUNIO DE 2.012, QUE MOTIVAN LA INSCRIPCION 16&.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8041, L 5334, F 8, S 8, H V 102059, I/A 16 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8041, L 5334, F 8, S 8, H V 102059, I/A 16 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-46