NAVARRO BONILLA MARIA ROSA
Informe ejecutivo de NAVARRO BONILLA MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NAVARRO BONILLA MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA ARAGONESA DE DESARROLLO INVESTIGACION PARAFARMACEUTICA SL | Administrador Unico | 19/03/2019 | |
COMPAÑIA ARAGONESA DE DESARROLLO INVESTIGACION PARAFARMACEUTICA SL | Liquidador | 19/03/2019 | 19/03/2019 |
ROMAVICAN MARKETING ASOCIADOS SL | Secretario | 24/12/2010 | |
ROMAVICAN MARKETING ASOCIADOS SL | Consejero Delegado | 24/12/2010 | |
ROMAVICAN MARKETING ASOCIADOS SL | Consejero | 24/12/2010 | |
ROMAVICAN MARKETING ASOCIADOS SL | Liquidador | 24/12/2010 | 24/12/2010 |
IBERICA DE MAILINGS PARA DENTISTAS Y FARMACIAS SL | Administrador Solidario | 20/07/2010 | |
IBERICA DE MAILINGS PARA DENTISTAS Y FARMACIAS SL | Liquidador | 20/07/2010 | 20/07/2010 |
VINCULACIONES DE NAVARRO BONILLA MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO BONILLA MARIA ROSA
Liquidador
- Navarro Bonilla Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2270 , F 16, S 8, H Z 11824, I/A 4 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-50
Administrador Unico
- Navarro Bonilla Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2270 , F 16, S 8, H Z 11824, I/A 4 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-50
Empresa: ROMAVICAN MARKETING ASOCIADOS SL
Liquidador
- Navarro Bonilla Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2270 , F 27, S 8, H Z 15949, I/A 9 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-50
Empresa: ROMAVICAN MARKETING ASOCIADOS SL
Consejero Delegado
- Navarro Bonilla Maria Rosa
Consejero
- Colas Blasco Maria Concepcion
- Mateo Fernandez Maria Teresa
- Navarro Bonilla Maria Rosa
Presidente
Secretario
- Navarro Bonilla Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2270 , F 27, S 8, H Z 15949, I/A 9 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-50
Liquidador
- Navarro Bonilla Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3715 , F 150, S 8, H Z 48707, I/A 3 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-50
Administrador Solidario
- Navarro Bonilla Dolores Violeta
- Navarro Bonilla Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3715 , F 150, S 8, H Z 48707, I/A 3 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-50
Información de NAVARRO BONILLA MARIA ROSA
Mostramos los datos de NAVARRO BONILLA MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO BONILLA MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos