NAVARRO BONILLA DOLORES VIOLETA
Informe ejecutivo de NAVARRO BONILLA DOLORES VIOLETA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE NAVARRO BONILLA DOLORES VIOLETA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARAFHARMACIA CONTABILIDAD Y AUDITORIA SL | Administrador Mancomunado | 30/10/2015 | |
PARAFHARMACIA CONTABILIDAD Y AUDITORIA SL | Liquidador Mancomunado | 30/10/2015 | 30/10/2015 |
VICCAR Y ROMAN ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 19/08/2010 | |
VICCAR Y ROMAN ASOCIADOS SL | Liquidador | 19/08/2010 | 19/08/2010 |
IBERICA DE MAILINGS PARA DENTISTAS Y FARMACIAS SL | Administrador Solidario | 20/07/2010 | |
PARAFHARMACIA NET SL | Administrador Solidario | 12/07/2010 | |
PARAFHARMACIA NET SL | Liquidador | 12/07/2010 | 12/07/2010 |
VINCULACIONES DE NAVARRO BONILLA DOLORES VIOLETA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVARRO BONILLA DOLORES VIOLETA
Liquidador Mancomunado
- Navarro Bonilla Dolores Violeta
- Urgel Casedas Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20156 , F 191, S 8, H M 355877, I/A 2 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-28
Administrador Mancomunado
- Navarro Bonilla Dolores Violeta
- Urgel Casedas Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20156 , F 191, S 8, H M 355877, I/A 2 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-214-28
Empresa: VICCAR Y ROMAN ASOCIADOS SL
Liquidador
- Navarro Bonilla Dolores Violeta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 67, S 8, H Z 23506, I/A 4 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-50
Empresa: VICCAR Y ROMAN ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Navarro Bonilla Dolores Violeta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 67, S 8, H Z 23506, I/A 4 (19/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-50
Administrador Solidario
- Navarro Bonilla Dolores Violeta
- Navarro Bonilla Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3715 , F 150, S 8, H Z 48707, I/A 3 (20/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-50
Empresa: PARAFHARMACIA NET SL
Liquidador
- Navarro Bonilla Dolores Violeta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15812 , F 31, S 8, H M 266903, I/A 2 (12/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-28
Empresa: PARAFHARMACIA NET SL
Administrador Solidario
- Navarro Bonilla Dolores Violeta
- Villanueva Fraile Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15812 , F 31, S 8, H M 266903, I/A 2 (12/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-138-28
Información de NAVARRO BONILLA DOLORES VIOLETA
Mostramos los datos de NAVARRO BONILLA DOLORES VIOLETA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVARRO BONILLA DOLORES VIOLETA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos