NAVAL MARTIN RICARDO
Informe ejecutivo de NAVAL MARTIN RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE NAVAL MARTIN RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO GUIPUZCOANO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/12/2011 | |
BANCO URQUIJO SABADELL BANCA PRIVADA SA | Apoderado | 14/04/2011 |
VINCULACIONES DE NAVAL MARTIN RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVAL MARTIN RICARDO
Empresa: SOLVIA HOUSING SL
Apoderado
- Manjarin Albert Carlos
- Naval Martin Ricardo
- Vicente Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42270 , F 100, S 8, H B 377087, I/A 71 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-08
Empresa: SOLVIA HOTELS SL
Apoderado
- Manjarin Albert Carlos
- Naval Martin Ricardo
- Vicente Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43421 , F 216, S 8, H B 375716, I/A 23 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-08
Empresa: SOLVIA DEVELOPMENT SL
Apoderado
- Manjarin Albert Carlos
- Naval Martin Ricardo
- Vicente Ruiz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43602 , F 6, S 8, H B 352663, I/A 53 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Empresa: BANCO DE SABADELL SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43509 , F 129, S 8, H B 1561, I/A 1794 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-08
Empresa: SOLVIA ESTATE SL
Apoderado
- Amat Codina Miquel
- Anisi Volart Jordi
- Baciero Portillo Rosa
- Barcons Ribes Albert
- Bernad Cucurull Francina
- Bertran Arque Joan
- Bertran Arque Joan
- Bode Vallespin Carlos
- Borras Barber Jaume
- Borrell Vila Nuria
- Caba Estop Josep
- Carreño Serraima Jordi
- Casado Garcia Alejandro
- Casado Garcia Alejandro
- Catalan Cazorla Buenaventura
- Collell Planellas Jesus
- Domenech Marques Jordi
- Echevarria Arevalo Alvaro
- Gallego Sanchez Jordi
- Garnacho Ceregido Javier
- Garnacho Ceregido Javier
- Gonzalez Molano Felipe
- Guanter Feixas Anna
- Guanter Freixas Anna
- Guillamon Escriche Francesc Xavier
- Hinojosa Lozano Jose
- Hugo Puglisi
- Lopera Rodriguez Mario
- Lopez De Los Rios Fernando
- Lopez Guerrero Francisco
- Manchon Gabas Anna
- Manjarin Albert Carlos
- Manjarin Albert Carlos
- Margalet Romero Oscar
- Martin Garcia Jose Luis
- Munt Bosch Jose
- Naval Martin Ricardo
- Naval Martin Ricardo
- Nestares Carmona Pedro
- Noguera Francesc
- Ojeda Pereyra Jorge Luis
- Pages Pons Francesc Xavier
- Pastor Fernandez Pedro
- Peinado Artigas Marta
- Pena Ballet Francesc Xavier
- Pico Ramudo Pablo
- Puertas Ubeda Carlos
- Ramirez Anaya Estefania
- Roca Leon Enrique
- Rodriguez De Pablo Jordi
- Roses Sans Xavier
- Rovira Gangonells Gabriel
- Ruiz Pascuas Julia
- Sagarra Segarra Albert
- Soler Leon Jose Antonio
- Talavera Paton Jose Luis
- Tarres Busquets Jose
- Tort Nuño Maria Del Carmen
- Ulloa Losmozos Jose Maria
- Vicente Ruiz Antonio
- Vicente Ruiz Antonio
- Vidal Sanz Luis Maria
- Viyeira Fernandez Jose Angel
- Yarritu Nieto Maria Teresa
- Yarritu Nieto Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42174 , F 30, S 8, H B 359209, I/A 28 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-08
Empresa: SOLVIA PROPERTIES SL
Apoderado
- Amat Codina Miquel
- Anisi Volart Jordi
- Baciero Portillo Rosa
- Barcons Ribes Albert
- Bernad Cucurull Francina
- Bertran Arque Joan
- Bertran Arque Joan
- Bode Vallespin Carlos
- Borras Barber Jaume
- Carreño Serraima Jordi
- Casado Garcia Alejandro
- Casado Garcia Alejandro
- Catalan Cazorla Buenaventura
- Collell Planellas Jesus
- Domenech Marques Jordi
- Echevarria Arevalo Alvaro
- Francesc Noguera
- Gallego Sanchez Jordi
- Guanter Feixas Anna
- Guanter Feixas Anna
- Guillamon Escriche Francesc Xavier
- Guillamon Escriche Francesc Xavier
- Hinojosa Y Lozano Jose
- Hugo Puglisi
- Lopez De Los Rios Fernando
- Manchon Gabas Anna
- Manjarin Albert Carlos
- Manjarin Albert Carlos
- Margalet Romero Oscar
- Martin Garcia Jose Luis
- Munt Bosch Jose
- Naval Martin Ricardo
- Naval Martin Ricardo
- Nestares Carmona Pedro
- Ojeda Pereyra Jorge
- Pages Pons Francesc Xavier
- Pastor Fernandez Pedro
- Peinado Artigas Marta
- Pena Ballet Francesc Xavier
- Pico Ramudo Pablo
- Puertas Ubeda Carlos
- Ramirez Anaya Estefania
- Roca Leon Enrique
- Rodriguez De Pablo Jordi
- Roses Sans Xavier
- Rovira Gangonells Gabriel
- Ruiz Pascuas Julia
- Sagarra Segarra Albert
- Soler Leon Jose Antonio
- Talavera Paton Jose Luis
- Talavera Paton Jose Luis
- Tort Nuño Maria Del Carmen
- Vicente Ruiz Antonio
- Vicente Ruiz Antonio
- Vidal Sanz Luis Maria
- Viyeira Fernandez Jose Angel
- Yarritu Nieto Maria Teresa
- Yarritu Nieto Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43374 , F 101, S 8, H B 373970, I/A 16 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-08
Empresa: BANCO GUIPUZCOANO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2465 , F 74, S 8, H SS 2861, I/A 1618 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-20
Empresa: SOLVIA ESTATE SL
Apoderado
- Amat Codina Miquel
- Anisi Volart Jordi
- Baciero Portillo Rosa
- Bertran Arque Joan
- Borras Barber Jaume
- Carreño Serraima Jordi
- Casado Garcia Alejandro
- Catalan Cazorla Buenaventura
- Domenech Marques Jordi
- Echevarria Arevalo Alvaro
- Gallego Sanchez Jordi
- Guanter Feixas Anna
- Hugo Puglisi
- Manchon Gabas Anna
- Manjarin Albert Carlos
- Margalet Romero Oscar
- Martin Garcia Jose Luis
- Naval Martin Ricardo
- Noguera Francesc
- Pages Pons Francesc Xavier
- Peinado Artigas Marta
- Pico Ramudo Pablo
- Puertas Ubeda Carlos
- Rodriguez De Pablo Jordi
- Sagarra Segarra Albert
- Vicente Ruiz Antonio
- Yarritu Nieto Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42174 , F 24, S 8, H B 359209, I/A 23 (18/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
Empresa: SOLVIA HOTELS SL
Apoderado
- Amat Codina Miquel
- Anisi Volart Jordi
- Baciero Portillo Rosa
- Bertran Arque Joan
- Borras Barber Jaume
- Carreño Serraima Jordi
- Casado Garcia Alejandro
- Catalan Cazorla Buenaventura
- Domenech Marques Jordi
- Echevarria Arevalo Alvaro
- Gallego Sanchez Jordi
- Guanter Feixas Anna
- Hugo Puglisi
- Manchon Gabas Anna
- Manjarin Albert Carlos
- Margalet Romero Oscar
- Martin Garcia Jose Luis
- Naval Martin Ricardo
- Noguera Francesc
- Pages Pons Francesc Xavier
- Peinado Artigas Marta
- Pico Ramudo Pablo
- Puertas Ubeda Carlos
- Rodriguez De Pablo Jordi
- Sagarra Segarra Albert
- Vicente Ruiz Antonio
- Yarritu Nieto Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41915 , F 136, S 8, H B 375716, I/A 11 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
Empresa: SOLVIA PROPERTIES SL
Apoderado
- Amat Codina Miquel
- Anisi Volart Jordi
- Baciero Portillo Rosa
- Bertran Arque Joan
- Borras Barber Jaume
- Carreño Serraima Jordi
- Casado Garcia Alejandro
- Catalan Cazorla Buenaventura
- Domenech Marques Jordi
- Echevarria Arevalo Alvaro
- Francesc Noguera
- Gallego Sanchez Jordi
- Guanter Feixas Anna
- Hugo Puglisi
- Manchon Gabas Anna
- Manjarin Albert Carlos
- Margalet Romero Oscar
- Martin Garcia Jose Luis
- Naval Martin Ricardo
- Pages Pons Francesc Xavier
- Peinado Artigas Marta
- Pico Ramudo Pablo
- Puertas Ubeda Carlos
- Rodriguez De Pablo Jordi
- Sagarra Segarra Albert
- Vicente Ruiz Antonio
- Yarritu Nieto Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41943 , F 186, S 8, H B 373970, I/A 11 (18/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
VER MAS ACTOS
Información de NAVAL MARTIN RICARDO
Mostramos los datos de NAVAL MARTIN RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVAL MARTIN RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos