NAVA VICENTE ASUNCION
Informe ejecutivo de NAVA VICENTE ASUNCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NAVA VICENTE ASUNCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOHARVEST SL | Presidente | 25/06/2019 | |
INNOHARVEST SL | Consejero | 25/06/2019 | |
BIOGENETHICS 2022 SL | Apoderado | 05/06/2019 | |
BIOGENETHICS 2022 SL | Presidente | 03/04/2019 | |
BIOGENETHICS 2022 SL | Consejero | 03/04/2019 |
VINCULACIONES DE NAVA VICENTE ASUNCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAVA VICENTE ASUNCION
Empresa: BIOGENETHICS 2022 SL
Presidente
- Nava Vicente Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1940 , F 156, S 8, H NA 38612, I/A 6 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-31
Empresa: INNOHARVEST SL
Presidente
- Nava Vicente Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1949 , F 133, S 8, H NA 38794, I/A 4 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-31
Empresa: INNOHARVEST SL
Consejero
- Barinaga Rementeria Zabaleta Xabier
- Nava Vicente Asuncion
- Pomi Guillermo Jose
Presidente
- Nava Vicente Asuncion
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1949 , F 130, S 8, H NA 38794, I/A 1 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-31
Empresa: SILK HEMP SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1940 , F 154, S 8, H NA 38612, I/A 2 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-31
Empresa: SILK HEMP SL
Consejero
Presidente
- Nava Vicente Asuncion
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1940 , F 152, S 8, H NA 38612, I/A 1 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-31
Información de NAVA VICENTE ASUNCION
Mostramos los datos de NAVA VICENTE ASUNCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAVA VICENTE ASUNCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos