AZNAREZ LANDIRIBAR SEVERIANO
Informe ejecutivo de AZNAREZ LANDIRIBAR SEVERIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AZNAREZ LANDIRIBAR SEVERIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERCURY MORPHEUS DESIGNS SL | Consejero | 28/10/2019 |
VINCULACIONES DE AZNAREZ LANDIRIBAR SEVERIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZNAREZ LANDIRIBAR SEVERIANO
Empresa: BIOGENETHICS 2022 SL
Apoderado
- Aznarez Landiribar Severiano
- Barinaga Rementeria Zabaleta Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1940 , F 156, S 8, H NA 38612, I/A 7 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-31
Empresa: BIOGENETHICS 2022 SL
Consejero
- Aznarez Landiribar Severiano
- Barinaga Rementeria Zabaleta Xabier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1940 , F 156, S 8, H NA 38612, I/A 6 (04/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-31
Empresa: MERCURY MORPHEUS DESIGNS SL
Consejero
- Aznarez Landiribar Severiano
- Denman Benedict-raphael
- Gili Granado Ricardo Venancio
- Ibarrola Castillo Mikel
- Lycett-green John-peregrine
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1848 , F 204, S 8, H NA 36704, I/A 3 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-31
Empresa: MERCURY MORPHEUS DESIGNS SL
Administrador Mancomunado
- Aznarez Landiribar Severiano
- Denman Benedict-raphael
- Ibarrola Castillo Mikel
- Lycett-green John-peregrine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1848 , F 204, S 8, H NA 36704, I/A 3 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-31
Empresa: SILK HEMP SL
Apoderado
- Aznarez Landiribar Severiano
- Barinaga Rementeria Zabaleta Xabier
- Diez De La Calera Rodrigo
- Nava Vicente Asuncion
- Pomi Guillermo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1940 , F 154, S 8, H NA 38612, I/A 2 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-31
Empresa: SILK HEMP SL
Consejero
- Aznarez Landiribar Severiano
- Barinaga Rementeria Zabaleta Xabier
- Diez De La Calera Rodrigo
- Nava Vicente Asuncion
- Pomi Guillermo Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1940 , F 152, S 8, H NA 38612, I/A 1 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-31
Empresa: MERCURY MORPHEUS DESIGNS SL
Administrador Mancomunado
- Aznarez Landiribar Severiano
- Denman Benedict-raphael
- Ibarrola Castillo Mikel
- Lycett-green John-peregrine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1848 , F 204, S 8, H NA 36704, I/A 2 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-31
Información de AZNAREZ LANDIRIBAR SEVERIANO
Mostramos los datos de AZNAREZ LANDIRIBAR SEVERIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZNAREZ LANDIRIBAR SEVERIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos