NARANJO SIERRA JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de NARANJO SIERRA JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE NARANJO SIERRA JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVOCTA SL | Administrador Unico | 15/01/2019 | |
EGANAR SL | Apoderado | 08/01/2009 | |
NOVOCTA SL | Apoderado | 07/01/2009 |
VINCULACIONES DE NARANJO SIERRA JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NARANJO SIERRA JOSE MANUEL
Empresa: EGANAR SL
Administrador Unico
- Naranjo Sierra Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19775 , F 159, S 8, H M 63704, I/A 12 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-28
Empresa: EGANAR SL
Administrador Unico
- Naranjo Sierra Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19775 , F 159, S 8, H M 63704, I/A 11 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Empresa: NOVOCTA SL
Administrador Unico
- Naranjo Sierra Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26085 , F 207, S 8, H M 53253, I/A 9 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26826 , F 218, S 8, H M 3421, I/A 115 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-28
Empresa: EXPRESS TRUCK SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia-calderon Romeo German
- Garcia-calderon Romeo German
- Garcia-calderon Romeo German
- Garcia-calderon Romeo German
- Garcia-calderon Romeo German
- Garcia-calderon Romeo German
- Garcia-calderon Romeo German
- Maricalva Gonzalez Jacinto
- Maricalva Gonzalez Jacinto
- Maricalva Gonzalez Jacinto
- Maricalva Gonzalez Jacinto
- Maricalva Gonzalez Jacinto
- Martin Garcia Armando
- Naranjo Sierra Jose Manuel
- Naranjo Sierra Jose Manuel
- Naranjo Sierra Jose Manuel
- Oyarzabal Delgado Ignacio
- Oyarzabal Delgado Ignacio
- Oyarzabal Delgado Ignacio
- Oyarzabal Delgado Ignacio
- Oyarzabal Delgado Ignacio
- Oyarzabal Delgado Ignacio
- Oyarzabal Delgado Ignacio
- Oyarzabal Delgado Ignacio
- Oyarzabal Delgado Ignacio
- Oyarzabal Delgado Ignacio
- Rodergas Puntas Fernando
- Rodergas Puntas Fernando
- Rodergas Puntas Fernando
- Rodergas Puntas Fernando
- Rodergas Puntas Fernando
- Rodergas Puntas Fernando
- Rodergas Puntas Fernando
Apoderado Solidario
- Garcia-calderon Romeo German
- Garcia-calderon Romeo German
- Lluch Tejero Jesus
- Lluch Tejero Jesus
- Maricalva Gonzalez Jacinto
- Maricalva Gonzalez Jacinto
- Naranjo Sierra Jose Manuel
- Oyarzabal Delgado Ignacio
- Oyarzabal Delgado Ignacio
- Oyarzabal Delgado Ignacio
- Porta Ballesteros Barbara
- Rodergas Puntas Fernando
- Rodergas Puntas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 315 , F 79, S 8, H SA 5423, I/A 30 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-37
Empresa: ENUSEGUR SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16881 , F 34, S 8, H M 214352, I/A 19 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-28
Empresa: COMPAÑIA COORDINADORA DE GESTION SA
Apoderado
- Naranjo Sierra Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25163 , F 68, S 8, H M 141814, I/A 7 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
Empresa: TECONMA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Garcia Marin Fernando
- Garcia Marin Fernando
- Gonzalez Martinez Jose Luis
- Gutierrez Baz Juan
- Lluch Tejero Jesus
- Lopez Garcia Andres
- Lozano Martinez Manuel Fernando
- Lozano Martinez Manuel Fernando
- Naranjo Sierra Jose Manuel
- Naranjo Sierra Jose Manuel
- Paino Rivero Helena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10298 , F 210, S 8, H M 164023, I/A 36 (19/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-28
Empresa: EGANAR SL
Apoderado
- Naranjo Sierra Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19775 , F 151, S 8, H M 63704, I/A 8 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-28
Empresa: NOVOCTA SL
Apoderado
- Naranjo Sierra Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3116 , F 86, S 8, H M 53253, I/A 6 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-28
Información de NARANJO SIERRA JOSE MANUEL
Mostramos los datos de NARANJO SIERRA JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NARANJO SIERRA JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos