TECONMA SA - EXTINGUIDA
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social TECONMA SA
CIF A78692597
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Página Web www.teconma.com
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS SME
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE TECONMA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TECONMA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arevalo Sanchez Rosario | Apoderado Mancomunado | 01/06/2012 | 14/01/2014 |
ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS SME | Socio Unico | 17/08/2011 | 14/01/2014 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 25/04/2013 | 14/01/2014 |
ESFERA 4 AUDITORES SLP | Liquidador | 16/03/2012 | 14/01/2014 |
Fernandez Maestre Adolfo | Representante | 16/03/2012 | 14/01/2014 |
Garcia Marin Fernando | Apoderado Mancomunado | 01/06/2012 | 14/01/2014 |
Garcia Sedano Joaquin | Apoderado Mancomunado | 01/06/2012 | 14/01/2014 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 22/12/2008 | 14/01/2014 |
Palma Franco Fernando | Apoderado | 20/02/2009 | 14/01/2014 |
Porta Ballesteros Barbara | Apoderado | 20/02/2009 | 14/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TECONMA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10298 , F 218, S 8, H M 164023, I/A 47 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10298 , F 218, S 8, H M 164023, I/A 47 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10298 , F 217, S 8, H M 164023, I/A 46 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10298 , F 216, S 8, H M 164023, I/A 45 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10298 , F 216, S 8, H M 164023, I/A 44 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10298 , F 216, S 8, H M 164023, I/A 43 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10298 , F 216, S 8, H M 164023, I/A 43 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10298 , F 215, S 8, H M 164023, I/A 42 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10298 , F 215, S 8, H M 164023, I/A 42 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10298 , F 215, S 8, H M 164023, I/A 42 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-28