NAPOLETANO CRESCENZO
Informe ejecutivo de NAPOLETANO CRESCENZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NAPOLETANO CRESCENZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WOOD IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/07/2022 |
VINCULACIONES DE NAPOLETANO CRESCENZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAPOLETANO CRESCENZO
Empresa: AMEC FOSTER WHEELER ENERGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Bahlsen Antonio
- Antona Santamaria Leyre
- Belloli Andrea
- De La Sen Sanz Alberto
- Gallego Santillana Alvaro
- Gonzalez Garcia Gustavo
- Lopez-matencio Valcarcel Jose Luis
- Lopez Medina Sonia
- Lozano Oroz Paula
- Martin Fuentes Jesus
- Martinez Campos Victor Manuel
- Montserrat Naranjo Christian
- Muñoz Espinosa Carlos
- Napoletano Crescenzo
- Ortega Perez Raul
- Ruiz Medina Manuel
- San Jose Caceres David
- Velazquez Herraez Juan Carlos
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42502 , F 9, S 8, H M 315329, I/A 76 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-28
Empresa: WOOD IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38081 , F 23, S 8, H M 24948, I/A 238 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: WOOD IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38081 , F 23, S 8, H M 24948, I/A 238 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: WOOD IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38081 , F 20, S 8, H M 24948, I/A 236 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-28
Empresa: WOOD IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38081 , F 20, S 8, H M 24948, I/A 236 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-28
Empresa: AMEC FOSTER WHEELER ENERGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Bahlsen Antonio
- Antona Santamaria Leyre
- Belloli Andrea
- De La Sen Sanz Alberto
- Gallego Santillana Alvaro
- Gonzalez Garcia Gustavo
- Lopez-matencio Valcarcel Jose Luis
- Lopez Medina Sonia
- Lozano Oroz Paula
- Martin Fuentes Jesus
- Martinez Campos Victor Manuel
- Montserrat Naranjo Christian
- Muñoz Espinosa Carlos
- Napoletano Crescenzo
- Ortega Perez Raul
- Ruiz Medina Manuel
- San Jose Caceres David
- Velazquez Herraez Juan Carlos
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42502 , F 3, S 8, H M 315329, I/A 71 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-28
Empresa: WOOD IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38081 , F 16, S 8, H M 24948, I/A 232 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-28
Empresa: WOOD IBERIA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38081 , F 16, S 8, H M 24948, I/A 230 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-28
Empresa: AMEC FOSTER WHEELER IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38081 , F 11, S 8, H M 24948, I/A 227 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-28
Información de NAPOLETANO CRESCENZO
Mostramos los datos de NAPOLETANO CRESCENZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAPOLETANO CRESCENZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos