DURAN BAUTISTA SILVIA
Informe ejecutivo de DURAN BAUTISTA SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DURAN BAUTISTA SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WOOD IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/07/2022 |
VINCULACIONES DE DURAN BAUTISTA SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DURAN BAUTISTA SILVIA
Empresa: WOOD IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38081 , F 23, S 8, H M 24948, I/A 238 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: WOOD IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38081 , F 23, S 8, H M 24948, I/A 238 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: WOOD IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38081 , F 20, S 8, H M 24948, I/A 236 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-28
Empresa: WOOD IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38081 , F 20, S 8, H M 24948, I/A 236 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-28
Empresa: WOOD IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38081 , F 16, S 8, H M 24948, I/A 232 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-28
Empresa: WOOD IBERIA SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38081 , F 16, S 8, H M 24948, I/A 230 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-28
Empresa: AMEC FOSTER WHEELER IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38081 , F 11, S 8, H M 24948, I/A 227 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-28
Información de DURAN BAUTISTA SILVIA
Mostramos los datos de DURAN BAUTISTA SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DURAN BAUTISTA SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos