NAJERA-ALESON CANEJA MANUEL
Informe ejecutivo de NAJERA-ALESON CANEJA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE NAJERA-ALESON CANEJA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE URBANO DE GIJON SA | Consejero | 19/09/2011 | 17/02/2016 |
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJON SA | Consejero | 19/08/2011 | 26/01/2016 |
JARDIN BOTANICO ATLANTICO DE GIJON SA | Consejero | 09/09/2011 | 23/07/2014 |
VINCULACIONES DE NAJERA-ALESON CANEJA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAJERA-ALESON CANEJA MANUEL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3312 , F 54, S 8, H AS 9454, I/A 64 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-33
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771 , F 63, S 8, H AS 11340, I/A 66 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-33
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3312 , F 52, S 8, H AS 9454, I/A 55 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-188-33
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096 , F 132, S 8, H AS 28566, I/A 14 (09/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-33
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771 , F 60, S 8, H AS 11340, I/A 53 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-33
Información de NAJERA-ALESON CANEJA MANUEL
Mostramos los datos de NAJERA-ALESON CANEJA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAJERA-ALESON CANEJA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos