JARDIN BOTANICO ATLANTICO DE GIJON SA - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social JARDIN BOTANICO ATLANTICO DE GIJON SA
CIF A33896028
Actividad Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales
Fecha de Constitución 27/01/2003
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Couto Garciablanco Fernando
Auditor LLANA AUDITORES SL
VINCULACIONES DE JARDIN BOTANICO ATLANTICO DE GIJON SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JARDIN BOTANICO ATLANTICO DE GIJON SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Avello Carreño Pedro | Apoderado Mancomunado | 07/10/2011 | 23/07/2014 |
Barcia Castañon Pelayo | Consejero | 09/09/2011 | 23/07/2014 |
Couto Garciablanco Fernando | Presidente | 09/09/2011 | 23/07/2014 |
Couto Garciablanco Fernando | Consejero | 09/09/2011 | 23/07/2014 |
Couto Garciablanco Fernando | Apoderado Mancomunado | 07/10/2011 | 23/07/2014 |
Couto Garciablanco Fernando | Consejero Delegado | 07/10/2011 | 23/07/2014 |
Felgueroso Villar Rafael Quinto | Consejero | 09/09/2011 | 23/07/2014 |
FELIX FERNANDEZ DIAZ Y ONAINDIA AUDITORES SC | Auditor | 17/02/2009 | 23/07/2014 |
Fernandez Gonzalez Jose Ramon | Consejero | 09/09/2011 | 23/07/2014 |
Garcia Serrano Lucia | Consejero | 09/09/2011 | 23/07/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JARDIN BOTANICO ATLANTICO DE GIJON SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096 , F 134, S 8, H AS 28566, I/A 21 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096 , F 134, S 8, H AS 28566, I/A 21 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-33
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096 , F 134, S 8, H AS 28566, I/A 20 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-33
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096 , F 134, S 8, H AS 28566, I/A 19 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-234-33
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096 , F 133, S 8, H AS 28566, I/A 18 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-33
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096 , F 133, S 8, H AS 28566, I/A 18 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-33
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096 , F 133, S 8, H AS 28566, I/A 17 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-33
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096 , F 133, S 8, H AS 28566, I/A 16 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-33
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096 , F 133, S 8, H AS 28566, I/A 15 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-33
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3096 , F 133, S 8, H AS 28566, I/A 15 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-33