NAFRIA RAMOS ANDREA
Informe ejecutivo de NAFRIA RAMOS ANDREA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE NAFRIA RAMOS ANDREA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VECARO SISTEMAS DE CARTON-YESO SL | Administrador Concursal | 03/11/2023 | |
M PILAR MIGUEL ALBO SL | Administrador Concursal | 03/10/2023 | |
MARALTA LEGAL SLP | Soc.Prof. | 18/06/2018 |
VINCULACIONES DE NAFRIA RAMOS ANDREA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NAFRIA RAMOS ANDREA
Empresa: VECARO SISTEMAS DE CARTON-YESO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VECARO SISTEMAS DE CARTON-YESO SL
Nif:B39742663
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Nafria Ramos Andrea
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE SANTANDER
Juez / Ponente:CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTA MENENDEZ
Fecha de Resolución:12/09/2023
Número Procedimiento Concursal:93/2023
Datos Registrales:
Tomo:
1011
Libro:
0
Folio:
32
Hoja:
8-22493
Inscripción:
A
Fecha Inscripción03/11/2023
Registro:Registro Mercantil de Cantabria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011 , F 32, S 8, H S 22493, I/A A (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-39
Empresa: M PILAR MIGUEL ALBO SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:M PILAR MIGUEL ALBO SL
Nif:B39249065
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Nafria Ramos Andrea
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE SANTANDER
Juez / Ponente:CARLOS MARTINEZ DE MARIGORTA MENENDEZ
Fecha de Resolución:27/07/2023
Número Procedimiento Concursal:110/2023
Datos Registrales:
Tomo:
405
Libro:
0
Folio:
199
Hoja:
8-345
Inscripción:
A
Fecha Inscripción03/10/2023
Registro:Registro Mercantil de Cantabria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 199, S 8, H S 345, I/A A (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-39
Soc.Prof.
- Nafria Ramos Andrea
- Sanchez Bercedo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1071 , F 132, S 8, H S 28687, I/A 5 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-39
Información de NAFRIA RAMOS ANDREA
Mostramos los datos de NAFRIA RAMOS ANDREA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NAFRIA RAMOS ANDREA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos