MUSTIENES LAGUARTA JAVIER
Informe ejecutivo de MUSTIENES LAGUARTA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUSTIENES LAGUARTA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES UNIVERSITARIAS LA RINCONADA SL | Apoderado Mancomunado | 17/08/2024 | |
PROMOCIONES UNIVERSITARIAS LA RINCONADA SL | Apoderado | 12/07/2017 | |
PROMOCIONES UNIVERSITARIAS LA RINCONADA SL | Consejero | 21/04/2017 |
VINCULACIONES DE MUSTIENES LAGUARTA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUSTIENES LAGUARTA JAVIER
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 96214, I/A 31 (17/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-28
Empresa: DOCENCIA I INVESTIGACIO SA
Apoderado Mancomunado
- Mustienes Laguarta Javier
- Planaguma Sabench Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38961 , F 30, S 8, H B 91905, I/A 38 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-08
Empresa: DOCENCIA I INVESTIGACIO SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38961 , F 28, S 8, H B 91905, I/A 35 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-08
Apoderado
- Anglada Febrer Antonio Joaquin
- Moreno Cea Fernando
- Mustienes Laguarta Javier
- Pedrosa Rey Prudencio Juan
- Pich Aguilera Roca Juan
- Sedano Esteve Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29637 , F 100, S 8, H M 96214, I/A 24 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-28
Empresa: MADRID MAPESA SL
Consejero
- Mustienes Laguarta Javier
- Sedano Esteve Antonio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29637 , F 99, S 8, H M 96214, I/A 22 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-28
Empresa: DOCENCIA I INVESTIGACIO SA
Apoderado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38961 , F 25, S 8, H B 91905, I/A 31 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-08
Empresa: DOCENCIA I INVESTIGACIO SA
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38961 , F 25, S 8, H B 91905, I/A 31 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-08
Empresa: DOCENCIA I INVESTIGACIO SA
Apoderado
Consejero
- Alvarez Gomez Pallete Pilar
- Canals Alvarez Ignacio
- Carreras Del Rincon Luis
- Giner Sarobe Federico
- Marimon Viadiu Frederic
- Mustienes Laguarta Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38961 , F 22, S 8, H B 91905, I/A 29 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-08
Empresa: DOCENCIA I INVESTIGACIO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38961 , F 22, S 8, H B 91905, I/A 29 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-87-08
Información de MUSTIENES LAGUARTA JAVIER
Mostramos los datos de MUSTIENES LAGUARTA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUSTIENES LAGUARTA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos