CARRERAS DEL RINCON MARTA
Informe ejecutivo de CARRERAS DEL RINCON MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CARRERAS DEL RINCON MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARRERAS LLANSANA SCP | Administrador Solidario | 11/05/2010 |
VINCULACIONES DE CARRERAS DEL RINCON MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARRERAS DEL RINCON MARTA
Empresa: DOCENCIA I INVESTIGACIO SA
Apoderado Mancomunado
- Canals Alvarez Ignacio Maria
- Carreras Del Rincon Marta
- Guillen Barona Javier
Consejero
- Amat Roca Pedro
- Canals Alvarez Ignacio Maria
- Carreras Del Rincon Marta
- Guillen Barona Javier
- Sala Amat Ignacio
- Torres Lacambra Joaquin
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38961 , F 27, S 8, H B 91905, I/A 33 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-159-08
Empresa: NATURAL HIPIC SL
Administrador Solidario
- Carreras Del Rincon Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33400 , F 127, S 8, H B 225172, I/A 7 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-08
Empresa: BUFETE CARRERAS LLANSANA SL
Administrador Solidario
- Carreras Del Rincon Luis
- Carreras Del Rincon Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33121 , F 46, S 8, H B 223267, I/A 11 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-08
Empresa: DOCENCIA I INVESTIGACIO SA
Apoderado Mancomunado
Consejero
- Amat Roca Pedro
- Canals Alvarez Ignacio Maria
- Carreras Del Rincon Marta
- Guillen Barona Javier
- Sala Amat Ignacio
- Torres Lacambra Joaquin
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38961 , F 25, S 8, H B 91905, I/A 31 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-08
Empresa: CREDENDI SL
Administrador Solidario
- Brutau Baste Miguel
- Carreras Del Rincon Luis
- Carreras Del Rincon Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42826 , F 107, S 8, H B 414631, I/A 3 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-08
Empresa: BUFETE CARRERAS LLANSANA SL
Administrador Solidario
- Carreras Del Rincon Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33121 , F 46, S 8, H B 223267, I/A 10 (17/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-08
Empresa: CREDENDI SL
Administrador Solidario
- Brutau Baste Miguel
- Carreras Del Rincon Luis
- Carreras Del Rincon Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42826 , F 105, S 8, H B 414631, I/A 1 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-08
Empresa: CARRERAS LLANSANA SCP
Administrador Solidario
- Carreras Del Rincon Luis
- Carreras Del Rincon Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41885 , F 122, S 8, H B 394477, I/A 1 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-08
Información de CARRERAS DEL RINCON MARTA
Mostramos los datos de CARRERAS DEL RINCON MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARRERAS DEL RINCON MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos