MURILLO ESTEBAN NESTOR
Informe ejecutivo de MURILLO ESTEBAN NESTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MURILLO ESTEBAN NESTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOLDIBER ARAGON SL | Administrador Unico | 07/09/2022 | |
MOLDIBER ARAGON SL | Socio Unico | 07/09/2022 |
VINCULACIONES DE MURILLO ESTEBAN NESTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MURILLO ESTEBAN NESTOR
Empresa: MOLDIBER ARAGON SL
Administrador Unico
- Murillo Esteban Nestor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171 , F 170, S 8, H Z 21869, I/A 4 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-50
Empresa: MOLDIBER ARAGON SL
Administrador Solidario
- Murillo Esteban Nestor
- Murillo Torrubia Justo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171 , F 170, S 8, H Z 21869, I/A 4 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-50
Empresa: MOLDIBER ARAGON SL
Socio Único
- Murillo Esteban Nestor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171 , F 170, S 8, H Z 21869, I/A 4 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-50
Empresa: FRESNO ARAGON SL
Administrador Solidario
- Angosto Fort Santiago Bartolome
- Blasco Garcia Jose Antonio
- Murillo Esteban Nestor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1903 , F 130, S 8, H Z 18155, I/A 5 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-129-50
Empresa: FRESNO ARAGON SL
Administrador Solidario
- Angosto Fort Santiago Bartolome
- Blasco Garcia Jose Antonio
- Murillo Esteban Nestor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1903 , F 130, S 8, H Z 18155, I/A 4 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-50
Empresa: PUB CAYFAS SL
Administrador Solidario
- Murillo Esteban Nestor
- Puyuelo Barrios Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 50, S 8, H Z 18006, I/A 4 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-50
Información de MURILLO ESTEBAN NESTOR
Mostramos los datos de MURILLO ESTEBAN NESTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MURILLO ESTEBAN NESTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos