PUYUELO BARRIOS JORGE
Informe ejecutivo de PUYUELO BARRIOS JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PUYUELO BARRIOS JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MALIKIAN SL | Apoderado Solidario | 02/12/2022 | |
SEPTIEMBRE EN ZARAGOZA AIE | Representante | 29/04/2020 | |
VIOLIN ON TOUR AIE | Administrador Unico | 02/06/2017 | |
GREY CODA SL | Administrador Unico | 15/02/2017 |
VINCULACIONES DE PUYUELO BARRIOS JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUYUELO BARRIOS JORGE
Empresa: MALIKIAN SL
Apoderado Solidario
- Puyuelo Barrios Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19987 , F 185, S 8, H M 352397, I/A 6 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Empresa: SEPTIEMBRE EN ZARAGOZA AIE
Administrador Unico
Representante
- Puyuelo Barrios Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39957 , F 201, S 8, H M 709705, I/A 1 (29/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-28
Empresa: VIOLIN ON TOUR AIE
Administrador Unico
- Puyuelo Barrios Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35996 , F 42, S 8, H M 646761, I/A 1 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-28
Empresa: GREY CODA SL
Administrador Unico
- Puyuelo Barrios Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4236 , F 131, S 8, H Z 61632, I/A 1 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-50
Empresa: EL FANTASMA PRODUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Motilva Ruiz Ainhoa
- Puyuelo Barrios Jorge
- Vinade Lopez Sergio Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3787 , F 216, S 8, H Z 50368, I/A 2 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-50
Empresa: PUB CAYFAS SL
Administrador Unico
- Puyuelo Barrios Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 50, S 8, H Z 18006, I/A 5 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-50
Empresa: PUB CAYFAS SL
Administrador Unico
- Puyuelo Barrios Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 50, S 8, H Z 18006, I/A 4 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-50
Empresa: PUB CAYFAS SL
Administrador Solidario
- Murillo Esteban Nestor
- Puyuelo Barrios Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 50, S 8, H Z 18006, I/A 4 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-50
Empresa: EL FANTASMA PRODUCCIONES SL
Administrador Solidario
- Motilva Ruiz Ainhoa
- Puyuelo Barrios Jorge
- Vinade Lopez Sergio Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3787 , F 215, S 8, H Z 50368, I/A 1 (29/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-50
Información de PUYUELO BARRIOS JORGE
Mostramos los datos de PUYUELO BARRIOS JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUYUELO BARRIOS JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos