MURCIA EMPRENDE SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE REGI
Informe ejecutivo de MURCIA EMPRENDE SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE REGI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE MURCIA EMPRENDE SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE REGI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREEN WORLD COMPOUNDING SL | Vicepresidente | 02/02/2017 | |
GREEN WORLD COMPOUNDING SL | Consejero | 02/02/2017 | |
MIX PAK SYSTEM SL | Consejero | 23/02/2016 | |
MARKETING ACTIVO INTELIGENTE SL | Consejero | 11/09/2015 |
VINCULACIONES DE MURCIA EMPRENDE SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE REGI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MURCIA EMPRENDE SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE REGI
Empresa: CAPITAL GENETIC EBT SL
Consejero
- Murcia Emprende Sociedad De Capital Riesgo De Regi
- Robleño Jara David
- Triguero Cava Maria Virginia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1317 , F 204, S 8, H AL 31951, I/A 13 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-04
Empresa: WANNIT INTERNET TRADE SL
Consejero
- Antonio Martinez Sanchez
- Claudia Anton Dolado
- Murcia Emprende Sociedad De Capital Riesgo De Regi
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2914 , F 202, S 8, H MU 79610, I/A 9 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-30
Empresa: RECICLAJES GWE PLASTICS SL
Consejero
- Carlos Egea Caballero
- Gines Martinez Romero
- Murcia Emprende Sociedad De Capital Riesgo De Regi
- Salvador Gil Puerto
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Murcia Emprende Sociedad De Capital Riesgo De Regi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3100 , F 104, S 8, H MU 87286, I/A 2 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-30
Empresa: BEFESA PLASTICOS SL
Consejero
- Carlos Egea Caballero
- Gines Martinez Romero
- Murcia Emprende Sociedad De Capital Riesgo De Regi
- Salvador Gil Puerto
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Murcia Emprende Sociedad De Capital Riesgo De Regi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3063 , F 151, S 8, H MU 2763, I/A 46 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-30
Empresa: MIX PAK SYSTEM SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Gabriel Martinez Navarro
- Jeronimo Martinez Navarro
- Murcia Emprende Sociedad De Capital Riesgo De Regi
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 40, S 8, H MU 68648, I/A 11 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-30
Empresa: MARKETING ACTIVO INTELIGENTE SL
Consejero
- Murcia Emprende Sociedad De Capital Riesgo De Regi
- URBILLAGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3053 , F 181, S 8, H MU 78329, I/A 9 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-30
Empresa: VOOZZER TECHNOLOGIES SL
Liquidador Solidario
- Murcia Emprende Sociedad De Capital Riesgo De Regi
- NUEVOS SISTEMAS TECNOLOGICOS SL
- VOCALI SISTEMAS INTELIGENTES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 105, S 8, H MU 80166, I/A 7 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-30
Empresa: VOOZZER TECHNOLOGIES SL
Liquidador Solidario
- Murcia Emprende Sociedad De Capital Riesgo De Regi
- NUEVOS SISTEMAS TECNOLOGICOS SL
- VOCALI SISTEMAS INTELIGENTES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 104, S 8, H MU 80166, I/A 6 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-30
Empresa: VOOZZER TECHNOLOGIES SL
Consejero
- Murcia Emprende Sociedad De Capital Riesgo De Regi
- NUEVOS SISTEMAS TECNOLOGICOS SL
- VOCALI SISTEMAS INTELIGENTES SL
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 104, S 8, H MU 80166, I/A 6 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-30
Empresa: NUESTRO MUNDO EMPRESARIAL SL
Consejero
- Ana- Maria Magaña Pardo
- Juan Montoro Martinez
- Mariano Magaña Pardo
- Murcia Emprende Sociedad De Capital Riesgo De Regi
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2745 , F 185, S 8, H MU 57537, I/A 13 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-30
VER MAS ACTOS
Información de MURCIA EMPRENDE SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE REGI
Mostramos los datos de MURCIA EMPRENDE SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE REGI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MURCIA EMPRENDE SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE REGI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos