EMILIO JOSE TERUEL LILLO
Informe ejecutivo de EMILIO JOSE TERUEL LILLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE EMILIO JOSE TERUEL LILLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EMILIO JOSE TERUEL LILLO
Empresa: FRAGRANCE SPANISH TOPCO SL
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Emilio Jose Teruel Lillo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3294 , F 118, S 8, H MU 93239, I/A 11 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-77-30
Empresa: IBERCHEM SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Emilio Jose Teruel Lillo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2638 , F 138, S 8, H MU 69190, I/A 26 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-30
Empresa: VOOZZER TECHNOLOGIES SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Emilio Jose Teruel Lillo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 104, S 8, H MU 80166, I/A 6 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-30
Empresa: VOOZZER TECHNOLOGIES SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Emilio Jose Teruel Lillo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2927 , F 103, S 8, H MU 80166, I/A 2 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-30
Información de EMILIO JOSE TERUEL LILLO
Mostramos los datos de EMILIO JOSE TERUEL LILLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EMILIO JOSE TERUEL LILLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos