MUR TORRECILLA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MUR TORRECILLA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MUR TORRECILLA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERNACIONAL COMERGROUP ESPAÑA SL | Administrador Unico | 07/12/2015 | |
OGUM VINUS SL | Administrador Unico | 29/09/2015 |
VINCULACIONES DE MUR TORRECILLA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUR TORRECILLA JOSE MARIA
Empresa: INTERNACIONAL COMERGROUP ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Mur Torrecilla Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43981 , F 67, S 8, H B 443546, I/A 4 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-08
Empresa: OGUM VINUS SL
Administrador Unico
- Mur Torrecilla Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39932 , F 69, S 8, H B 357300, I/A 6 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-08
Empresa: OGUM VINUS SL
Administrador Mancomunado
- Casaoliva Negre Montserrat
- Mur Torrecilla Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39932 , F 69, S 8, H B 357300, I/A 6 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-08
Empresa: OGUM VINUS SL
Administrador Mancomunado
- Casaoliva Negre Montserrat
- Mur Torrecilla Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39932 , F 68, S 8, H B 357300, I/A 5 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-08
Empresa: SAGEPORTE COMPANY SL
Administrador Unico
- Mur Torrecilla Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 865, L 629, F 175, S 8, H AB 17586, I/A 3 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-149-02
Información de MUR TORRECILLA JOSE MARIA
Mostramos los datos de MUR TORRECILLA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUR TORRECILLA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos