CASAOLIVA NEGRE MONTSERRAT
Informe ejecutivo de CASAOLIVA NEGRE MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASAOLIVA NEGRE MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEGRE CASAOLIVA AND ASSOCIATS SL | Apoderado Solidario | 18/05/2016 |
VINCULACIONES DE CASAOLIVA NEGRE MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASAOLIVA NEGRE MONTSERRAT
Empresa: NEGRE CASAOLIVA AND ASSOCIATS SL
Administrador Solidario
- Casaoliva Negre Jose
- Casaoliva Negre Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28542 , F 145, S 8, H B 139463, I/A 8 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-08
Empresa: VIDRIO FIRE GROUP SL
Apoderado Solidario
- Casaoliva Negre Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46232 , F 182, S 8, H B 513782, I/A 5 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-08
Empresa: VIDRIO FIRE GROUP SL
Apoderado Solidario
- Casaoliva Negre Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46232 , F 181, S 8, H B 513782, I/A 4 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-08
Empresa: VIDRIO FIRE GROUP SL
Administrador Solidario
- Casaoliva Negre Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46232 , F 180, S 8, H B 513782, I/A 3 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-08
Empresa: VIDRIO FIRE GROUP SL
Administrador Solidario
- Casaoliva Negre Montserrat
- Migueiz Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46232 , F 179, S 8, H B 513782, I/A 1 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-08
Empresa: NEGRE CASAOLIVA AND ASSOCIATS SL
Administrador Solidario
- Casaoliva Negre Jose
- Casaoliva Negre Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28542 , F 144, S 8, H B 139463, I/A 7 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-58-08
Empresa: NEGRE CASAOLIVA AND ASSOCIATS SL
Apoderado Solidario
- Casaoliva Negre Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28542 , F 144, S 8, H B 139463, I/A 6 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-08
Empresa: OGUM VINUS SL
Administrador Mancomunado
- Casaoliva Negre Montserrat
- Mur Torrecilla Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39932 , F 69, S 8, H B 357300, I/A 6 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-08
Empresa: OGUM VINUS SL
Administrador Mancomunado
- Casaoliva Negre Montserrat
- Mur Torrecilla Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39932 , F 68, S 8, H B 357300, I/A 5 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-08
Empresa: OGUM VINUS SL
Administrador Unico
- Casaoliva Negre Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39932 , F 68, S 8, H B 357300, I/A 5 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-08
VER MAS ACTOS
Información de CASAOLIVA NEGRE MONTSERRAT
Mostramos los datos de CASAOLIVA NEGRE MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASAOLIVA NEGRE MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos