MUÑOZ TORREJON JULIAN
Informe ejecutivo de MUÑOZ TORREJON JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MUÑOZ TORREJON JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOCARANDO CHACON E HIJOS SL | Administrador Solidario | 12/08/2015 | |
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS TORREBOCA SL | Administrador Mancomunado | 10/07/2015 | |
PROMOTORA SICOMORO SA | Consejero Delegado Solidario | 28/03/2014 | |
PROMOTORA SICOMORO SA | Consejero | 28/03/2014 | |
LIMAN SA | Consejero | 11/12/2009 | 07/01/2014 |
LIMAN SA | Secretario | 11/12/2009 | |
LIMAN SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 11/12/2009 |
VINCULACIONES DE MUÑOZ TORREJON JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MUÑOZ TORREJON JULIAN
Empresa: BOCARANDO Y MUÑOZ SL
Administrador Solidario
- Bocarando Chacon Juan Manuel
- Muñoz Torrejon Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 857 , F 186, S 8, H CA 7370, I/A 6 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-160-11
Administrador Mancomunado
- Bocarando Chacon Juan Manuel
- Cantador Barrera Fernando
- Muñoz Torrejon Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1159 , F 187, S 8, H CA 13338, I/A 2 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-11
Empresa: PROMOTORA SICOMORO SA
Consejero Delegado Solidario
- Alonso Elias Jose
- Bocarando Chacon Juan Manuel
- Muñoz Torrejon Julian
Consejero
- Alonso Elias Jose
- Bocarando Chacon Juan Manuel
- Muñoz Torrejon Julian
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 695 , F 139, S 8, H CA 2964, I/A 9 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-11
Empresa: LIMAN SA
Consejero
- Muñoz Torrejon Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 923 , F 22, S 8, H CA 4695, I/A 11 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-11
Empresa: LIMAN SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Bocarando Chacon Juan Manuel
- Cantador Barrera Fernando
- Muñoz Torrejon Julian
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 923 , F 20, S 8, H CA 4695, I/A 10 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-11
Empresa: LIMAN SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Bocarando Chacon Juan Manuel
- Cantador Barrera Fernando
- Muñoz Torrejon Julian
Consejero
- Bocarando Chacon Juan Manuel
- Cantador Barrera Fernando
- Muñoz Torrejon Julian
Presidente
Secretario
- Muñoz Torrejon Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 923 , F 20, S 8, H CA 4695, I/A 10 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-11
Información de MUÑOZ TORREJON JULIAN
Mostramos los datos de MUÑOZ TORREJON JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MUÑOZ TORREJON JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos